Ing. PETR ZEMAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
43191, 27322025, Chomutov, Loučná pod Klínovcem, Háj, 214 |
|
Ing. PETR ZEMAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.06.2022 |
Adresa: |
43191, 27322025, Chomutov, Loučná pod Klínovcem, Háj, 214, Háj 214, 43191 Loučná pod Klínovcem |
|
Ing. PETR ZEMAN
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
39003, 25165143, Tábor, Tábor, Klokoty, Pod Klášterem, 370 |
|
Ing. PETR ZEMAN
|
Neaktivní
od 30.06.2022
|
Jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
39003, 25165143, Tábor, Tábor, Klokoty, Pod Klášterem, 370, Pod Klášterem 370, Klokoty, 39003 Tábor |
|
ADAM SVAČINA
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
|
27.10.2014 |
Adresa: |
43191, 27322025, Loučná pod Klínovcem, Háj, 214 |
|
ADAM SVAČINA
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
|
27.10.2014 |
Adresa: |
43191, 27322025, Chomutov, Loučná pod Klínovcem, Háj, 214, Háj 214, 43191 Loučná pod Klínovcem |
|
Adam Svačina
|
Neaktivní
od 27.10.2014
|
jednatel |
18.06.2012 |
Adresa: |
39001, 19780958, Tábor, Čelkovice, Vilová, 175 |
|
Adam Svačina
|
Neaktivní
od 27.10.2014
|
jednatel |
18.06.2012 |
Adresa: |
39001, 19780958, Tábor, Tábor, Čelkovice, Vilová, 175, Vilová 175, Čelkovice, 39001 Tábor |
|