Ing. TOMÁŠ BRABENEC
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
25067, 15579247, Praha-východ, Klecany, Klecany, Úzká, 75 |
|
Ing. TOMÁŠ BRABENEC
|
Aktivní
|
jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
25067, 15579247, Praha-východ, Klecany, Klecany, Úzká, 75, Úzká 75, 25067 Klecany |
|
Ing. TOMÁŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
jednatel |
29.10.2018 |
Adresa: |
25067, 27351017, Praha-východ, Klecany, Klecany, 658 |
|
Ing. TOMÁŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
jednatel |
29.10.2018 |
Adresa: |
25067, 27351017, Praha-východ, Klecany, Klecany, 658, č.p. 658, 25067 Klecany |
|
Mgr. JAKUB KOTRBA
|
Neaktivní
od 29.10.2018
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
25101, 12727989, Praha-východ, Říčany, Říčany, Olivova, 1116, 10 |
|
Mgr. JAKUB KOTRBA
|
Neaktivní
od 29.10.2018
|
jednatel |
07.10.2016 |
Adresa: |
25101, 12727989, Praha-východ, Říčany, Říčany, Olivova, 1116, 10, Olivova 1116/10, 25101 Říčany |
|
JUDr. Sylvia Cabadajová
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
08.02.2014 |
Adresa: |
94901, Nitra, Vihorlatská 664/2 |
|
JUDr. Sylvia Cabadajová
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
08.02.2014 |
Adresa: |
Nitra, Vihorlatská 664/2, 94901, Vihorlatská 664/2, 94901 Nitra, Slovensko |
|
Jozef Pavle
|
Neaktivní
od 08.02.2014
|
jednatel |
30.10.2013 |
Adresa: |
94901, Nitra - Chrenová, Gorazdova 467/46 |
|
Radoslav Bobačic
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
30.10.2013 |
Adresa: |
84104, Bratislava - Karlova Ves, Sekulská 670/5 |
|
Jozef Pavle
|
Neaktivní
od 08.02.2014
|
jednatel |
30.10.2013 |
Adresa: |
Nitra - Chrenová, Gorazdova 467/46, 94901, Gorazdova 467/46, 94901 Nitra - Chrenová, Slovensko |
|
Radoslav Bobačic
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
jednatel |
30.10.2013 |
Adresa: |
Bratislava - Karlova Ves, Sekulská 670/5, 84104, Sekulská 670/5, 84104 Bratislava - Karlova Ves, Slovensko |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
jednatel |
31.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 30.10.2013
|
jednatel |
31.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Martin Žižka
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
jednatel |
19.06.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, U Kamýku, 284/11 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 31.05.2013
|
jednatel |
19.06.2012 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|