MIROSLAV DORŇÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2022 |
Adresa: |
25072, 75436612, Praha-východ, Předboj, Předboj, V Dolině, 393 |
|
MIROSLAV DORŇÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.07.2022 |
Adresa: |
25072, 75436612, Praha-východ, Předboj, Předboj, V Dolině, 393, V Dolině 393, 25072 Předboj |
|
TOMÁŠ BUREŠ
|
Neaktivní
od 25.07.2022
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
10600, 22686240, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Želivecká, 2807, 14 |
|
TOMÁŠ BUREŠ
|
Neaktivní
od 25.07.2022
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
10600, 22686240, Praha, Záběhlice, Želivecká, 2807, 14, Želivecká 2807/14, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Tomáš Bureš
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
18600, 22354191, Praha 8, Karlín, Hybešova, 521, 6 |
|
Tomáš Bureš
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
25.02.2014 |
Adresa: |
18600, 22354191, Praha, Karlín, Hybešova, 521, 6, Hybešova 521/6, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Blanka Čerychová
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
jednatel |
24.10.2012 |
Adresa: |
29001, 18269079, Poděbrady, Velké Zboží, Poděbradská, 179 |
|
Blanka Čerychová
|
Neaktivní
od 25.02.2014
|
jednatel |
24.10.2012 |
Adresa: |
29001, 18269079, Nymburk, Poděbrady, Velké Zboží, Poděbradská, 179, Poděbradská 179, Velké Zboží, 29001 Poděbrady |
|
Blanka Michálková
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
29001, 18269079, Poděbrady, Poděbradská, 179 |
|
Blanka Michálková
|
Neaktivní
od 24.10.2012
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
29001, 18269079, Nymburk, Poděbrady, Velké Zboží, Poděbradská, 179, Poděbradská 179, Velké Zboží, 29001 Poděbrady |
|
Mgr. Tomáš Kocourek
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
jednatel |
08.04.2010 |
Adresa: |
11000, 21715751, Praha 1, U Staré školy, 114, 4 |
|
Mgr. TOMÁŠ KOCOUREK
|
Neaktivní
od 11.01.2011
|
jednatel |
08.04.2010 |
Adresa: |
11000, 21715751, Praha, Staré Město, U staré školy, 114, 4, U staré školy 114/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|