MONIKA SPĚVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
pověřený vlastník |
10.05.2013 |
Adresa: |
13000, 21796670, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2663, 3 |
|
MONIKA SPĚVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2017
|
pověřený vlastník |
10.05.2013 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2663, 3, Pod lipami 2663/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Monika Spěváková
|
Neaktivní
od 06.05.2013
|
pověřený vlastník |
10.08.2012 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha 3, Žižkov, Pod Lipami, 2663, 3 |
|
MONIKA SPĚVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.05.2013
|
pověřený vlastník |
10.08.2012 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2663, 3, Pod lipami 2663/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Gabriela Volfová
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
člen výboru |
20.08.2010 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha 3, Žižkov, Pod Lipami, 2663, 3 |
|
Gabriela Volfová
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
člen výboru |
20.08.2010 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2663, 3, Pod lipami 2663/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Gabriela Havlíková
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha 3, Žižkov, Pod Lipami, 2663, 3 |
|
Ing. Miloš Hodač
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
předseda výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha 3, Žižkov, Pod Lipami, 2663, 3 |
|
Ing. Dagmar Polanská
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
člen výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha 3, Žižkov, Pod Lipami, 2663, 3 |
|
Gabriela Havlíková
|
Neaktivní
od 20.08.2010
|
člen výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2663, 3, Pod lipami 2663/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Miloš Hodač
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
předseda výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2663, 3, Pod lipami 2663/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Dagmar Polanská
|
Neaktivní
od 10.08.2012
|
člen výboru |
28.04.2010 |
Adresa: |
13000, 21796670, Praha, Žižkov, Pod lipami, 2663, 3, Pod lipami 2663/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|