C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Aktivní
|
člen představenstva |
06.04.2021 |
Adresa: |
17000, 25120565, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Jankovcova, 1535, 2a |
|
C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Aktivní
|
člen představenstva |
06.04.2021 |
Adresa: |
17000, 25120565, Praha, Holešovice, Jankovcova, 1535, 2a, Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 06.04.2021
|
člen představenstva |
02.10.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
C.M.B. Management s.r.o. - v likvidaci
02476053 |
Neaktivní
od 06.04.2021
|
člen představenstva |
02.10.2020 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 02.10.2020
|
člen představenstva |
30.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 02.10.2020
|
člen představenstva |
30.12.2017 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 30.12.2017
|
člen představenstva |
20.05.2016 |
Adresa: |
11000, 21708380, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Opletalova, 1015, 55 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 30.12.2017
|
člen představenstva |
20.05.2016 |
Adresa: |
11000, 21708380, Praha, Nové Město, Opletalova, 1015, 55, Opletalova 1015/55, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 20.05.2016
|
člen představenstva |
27.11.2014 |
Adresa: |
11000, 21708380, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Opletalova, 1015, 55 |
|
C.M.B. Management s.r.o.
02476053 |
Neaktivní
od 20.05.2016
|
člen představenstva |
27.11.2014 |
Adresa: |
11000, 21708380, Praha, Nové Město, Opletalova, 1015, 55, Opletalova 1015/55, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
VÍT ZAORÁLEK
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
člen představenstva |
14.03.2014 |
Adresa: |
17000, 22310258, Praha 7, Holešovice, Jankovcova, 1344, 59 |
|
VÍT ZAORÁLEK
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
člen představenstva |
14.03.2014 |
Adresa: |
17000, 22310258, Praha, Holešovice, Jankovcova, 1344, 59, Jankovcova 1344/59, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Tomáš Ullmann
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
člen představenstva |
23.09.2010 |
Adresa: |
40011, 27496295, Ústí nad Labem, Ve Struze, 3463, 8 |
|
Tomáš Ullmann
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
člen představenstva |
23.09.2010 |
Adresa: |
40011, 27496295, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Ve Struze, 3463, 8, Ve Struze 3463/8, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Michala Kubošková
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen představenstva |
13.04.2010 |
Adresa: |
18100, 22317139, Praha 8, Ústavní, 131 |
|
Michala Kubošková
|
Neaktivní
od 23.09.2010
|
člen představenstva |
13.04.2010 |
Adresa: |
18100, 22317139, Praha, Bohnice, Ústavní, 131, Ústavní 131, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|