Mgr. RENÁTA POHORSKÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.04.2023 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33, Podskalská 378/33, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. JANA SAJLEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
01.04.2023 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33, Podskalská 378/33, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Bc. KLÁRA ULLRICHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.04.2023 |
Adresa: |
14700, 21967121, Praha, Podolí, V podhájí, 831, 11, V podhájí 831/11, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. RENÁTA POHORSKÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
11.07.2018 |
Adresa: |
12800, 21728895, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33 |
|
Ing. JANA SAJLEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
11.07.2018 |
Adresa: |
12800, 21728895, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33 |
|
Ing. Bc. KLÁRA ULLRICHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výbrou |
11.07.2018 |
Adresa: |
14700, 21967121, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, V podhájí, 831, 11 |
|
Mgr. RENÁTA POHORSKÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2023
|
předseda výboru |
11.07.2018 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33, Podskalská 378/33, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. JANA SAJLEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2023
|
místopředseda výboru |
11.07.2018 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33, Podskalská 378/33, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Bc. KLÁRA ULLRICHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2023
|
člen výbrou |
11.07.2018 |
Adresa: |
14700, 21967121, Praha, Podolí, V podhájí, 831, 11, V podhájí 831/11, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Bc. KLÁRA ULLRICHOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
místopředseda výboru |
31.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21967121, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, V podhájí, 831, 11 |
|
Ing. Bc. KLÁRA ULLRICHOVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
místopředseda výboru |
31.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21967121, Praha, Podolí, V podhájí, 831, 11, V podhájí 831/11, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. RENÁTA POHORSKÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
předseda výboru |
24.12.2014 |
Adresa: |
12800, 21728895, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33 |
|
Ing. JANA SAJLEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
člen výboru |
24.12.2014 |
Adresa: |
12800, 21728895, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33 |
|
Mgr. RENÁTA POHORSKÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
předseda výboru |
24.12.2014 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33, Podskalská 378/33, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. JANA SAJLEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.07.2018
|
člen výboru |
24.12.2014 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33, Podskalská 378/33, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Bc. Klára Ullrichová
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
místopředseda výboru |
29.11.2012 |
Adresa: |
12800, 21728895, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33 |
|
Ing. Bc. Klára Ullrichová
|
Neaktivní
od 31.01.2018
|
místopředseda výboru |
29.11.2012 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33, Podskalská 378/33, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Jan Vávra
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
místopředseda výboru |
06.05.2010 |
Adresa: |
11800, 21696951, Praha 1, Malá Strana, Tržiště, 262, 12 |
|
Mgr. Renáta Pohorská
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
předseda výboru |
06.05.2010 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha 2, Nové Město, Podskalská, 378, 33 |
|
Ing. Jana Sajlerová
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
člen výboru |
06.05.2010 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha 2, Nové Město, Podskalská, 378, 33 |
|
ing. Jan Vávra
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
místopředseda výboru |
06.05.2010 |
Adresa: |
11800, 21696951, Praha, Malá Strana, Tržiště, 262, 12, Tržiště 262/12, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. JANA SAJLEROVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
člen výboru |
06.05.2010 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33, Podskalská 378/33, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Mgr. RENÁTA POHORSKÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2014
|
předseda výboru |
06.05.2010 |
Adresa: |
12800, 21728895, Praha, Nové Město, Podskalská, 378, 33, Podskalská 378/33, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|