MYRON PYLYPIV
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
29.06.2019 |
Adresa: |
18000, 22378863, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, V zahradách, 528, 13 |
|
MYRON PYLYPIV
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
29.06.2019 |
Adresa: |
18000, 22378863, Praha, Libeň, V zahradách, 528, 13, V zahradách 528/13, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
MYRON PYLYPIV
|
Neaktivní
od 29.06.2019
|
jednatel |
27.06.2019 |
Adresa: |
18000, 22375198, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35 |
|
MYRON PYLYPIV
|
Neaktivní
od 29.06.2019
|
jednatel |
27.06.2019 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
BAKHODIR SADIKOV
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
20.09.2017 |
Adresa: |
25262, 26185431, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Třešňovka |
|
BAKHODIR SADIKOV
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
20.09.2017 |
Adresa: |
25262, 26185431, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Třešňovka, Třešňovka č.ev. 99, 25262 Horoměřice |
|
ELEONORA CEBAN
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
19300, 22452010, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Chodovická, 2279, 53 |
|
ELEONORA CEBAN
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
10.11.2016 |
Adresa: |
19300, 22452010, Praha, Horní Počernice, Chodovická, 2279, 53, Chodovická 2279/53, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
ELEONORA CEBAN
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
14300, 22714171, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Vitošská, 3413, 7 |
|
ELEONORA CEBAN
|
Neaktivní
od 10.11.2016
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
14300, 22714171, Praha, Modřany, Vitošská, 3413, 7, Vitošská 3413/7, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
BAKHODIR SADIKOV
|
Neaktivní
od 20.09.2017
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
14100, 21910138, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Vnější, 896, 17 |
|
BAKHODIR SADIKOV
|
Neaktivní
od 20.09.2017
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
14100, 21910138, Praha, Michle, Vnější, 896, 17, Vnější 896/17, Michle, 14100 Praha 4 |
|
BAKHODIR SADIKOV
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
24.11.2015 |
|
ION HORNET
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
12.11.2015 |
|
ROMAN GRYTSYUK
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
12.11.2015 |
|
MYKOLA CHERNELYTSKYY
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
12.11.2015 |
|
VOLODYMYR HRYTSAN
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
12.11.2015 |
|
OLEKSANDR ORLOVSKYY
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
12.11.2015 |
|
OLEKSANDR SHULYACHENKO
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
12.11.2015 |
|
Vasyl Grytsyuk
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
12.11.2015 |
|
BAKHODIR SADIKOV
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
14100, 21910138, Praha, Michle, Vnější, 896, 17 |
|
LESIA GLUSHKO
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
14900, 21840059, Praha, Chodov, Zdiměřická, 1452, 26 |
|
ELEONORA CEBAN
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
19000, 22516425, Praha, Střížkov, Varnsdorfská, 339, 1 |
|
MYRON PYLYPIV
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
18000, 22378863, Praha, Libeň, V zahradách, 528, 13 |
|
MARIYA PYLYPIV
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
18000, 22378863, Praha, Libeň, V zahradách, 528, 13 |
|
OLHA ROHALOVA
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
18000, 22377549, Praha, Libeň, Novákových, 380, 18 |
|
IVAN VEZHDEL
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
16500, 22272747, Praha, Suchdol, Za sokolovnou, 440, 2 |
|
INNA PANKEVYCH
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
25169, 18350704, Velké Popovice, Velké Popovice, Ringhofferova, 3 |
|
INNA MAKLAGINA
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
18600, 22353470, Praha, Karlín, Březinova, 465, 17 |
|
BAKHODIR SADIKOV
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
14100, 21910138, Praha, Michle, Vnější, 896, 17, Vnější 896/17, Michle, 14100 Praha 4 |
|
LESIA GLUSHKO
|
Neaktivní
od 09.02.2016
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
14900, 21840059, Praha, Chodov, Zdiměřická, 1452, 26, Zdiměřická 1452/26, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
ELEONORA CEBAN
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
19000, 22516425, Praha, Střížkov, Varnsdorfská, 339, 1, Varnsdorfská 339/1, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
MYRON PYLYPIV
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
18000, 22378863, Praha, Libeň, V zahradách, 528, 13, V zahradách 528/13, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
MARIYA PYLYPIV
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
18000, 22378863, Praha, Libeň, V zahradách, 528, 13, V zahradách 528/13, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
OLHA ROHALOVA
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
18000, 22377549, Praha, Libeň, Novákových, 380, 18, Novákových 380/18, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
IVAN VEZHDEL
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
16500, 22272747, Praha, Suchdol, Za sokolovnou, 440, 2, Za sokolovnou 440/2, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
INNA PANKEVYCH
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
25169, 18350704, Praha-východ, Velké Popovice, Velké Popovice, Ringhofferova, 3, Ringhofferova 3, 25169 Velké Popovice |
|
INNA MAKLAGINA
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
22.09.2015 |
Adresa: |
18600, 22353470, Praha, Karlín, Březinova, 465, 17, Březinova 465/17, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
INNA PANKEVYCH
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
25169, 18350704, Velké Popovice, Velké Popovice, Ringhofferova, 3 |
|
INNA PANKEVYCH
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
03.12.2013 |
Adresa: |
25169, 18350704, Praha-východ, Velké Popovice, Velké Popovice, Ringhofferova, 3, Ringhofferova 3, 25169 Velké Popovice |
|
Inna Pankevych
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
19600, 22404902, Praha 9, Čakovice, Cukrovarská, 33 |
|
Myron Pylypiv
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
18000, 22379541, Praha 8, Libeň, Zenklova, 610, 154 |
|
Bakhodir Sadikov
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
17000, 22312595, Praha 7, Holešovice, Tusarova, 1521, 26 |
|
Mariya Pylypiv
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
18000, 22379541, Praha 8, Libeň, Zenklova, 610, 154 |
|
Olha Rohalova
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
18000, 22377549, Praha 8, Libeň, Novákových, 380, 18 |
|
Lesia Glushko
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
Ivano-Frankovsk, Dobroljubova 28 |
|
Eleonora Ceban
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
|
Ivan Vezhdel
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
Vilchivka, Ivano-Frankovská obl. |
|
Inna Maklagina
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
18600, 22352988, Praha 8, Karlín, Urxova, 430 |
|
Ion Hornet
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
16000, 22289798, Praha 6, Vokovice, Kladenská, 540, 34 |
|
Roman Grytsyuk
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
25001, 14611201, Brandýs nad Labem, Pražská, 298 |
|
Mykola Chernelytskyy
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
|
Volodymyr Hrytsan
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
Krasna, Zakarpatská obl. |
|
Oleksandr Orlovskyy
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
Buhajivka, Radivlivsky okres |
|
Oleksandr Shulyachenko
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
Kirovograd, Kirovogradská obl. |
|
Vasyl Grytsyuk
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
25001, 14611201, Brandýs nad Labem, Pražská, 298 |
|
Yuriy Sabadosh
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
Strebičovo, Zakarpatská obl. |
|
Ivan Popovych
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
14300, Praha 4, Modřany, Vazovova, 3830 |
|
Inna Pankevych
|
Neaktivní
od 03.12.2013
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
19600, 22404937, Praha, Čakovice, Cukrovarská, 36, 33, Cukrovarská 36/33, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Inna Maklagina
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
18600, 22352988, Praha, Karlín, Urxova, 430, 4, Urxova 430/4, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Myron Pylypiv
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
18000, 22379541, Praha, Libeň, Zenklova, 610, 154, Zenklova 610/154, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Bakhodir Sadikov
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
17000, 22312595, Praha, Holešovice, Tusarova, 1521, 26, Tusarova 1521/26, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mariya Pylypiv
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
18000, 22379541, Praha, Libeň, Zenklova, 610, 154, Zenklova 610/154, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
OLHA ROHALOVA
|
Neaktivní
od 22.09.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
18000, 22377549, Praha, Libeň, Novákových, 380, 18, Novákových 380/18, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Ion Hornet
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
16000, 22289798, Praha, Vokovice, Kladenská, 540, 34, Kladenská 540/34, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Roman Grytsyuk
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
25001, 14611201, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Pražská, 298, 59, Pražská 298/59, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Vasyl Grytsyuk
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
25001, 14611201, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Pražská, 298, 59, Pražská 298/59, Brandýs nad Labem, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
Ivan Popovych
|
Neaktivní
od 20.07.2020
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
Praha 4, Modřany, Vazovova, 14300, Vazovova 3830, 14300 Praha 4 - Modřany, Česká republika |
|