Ing. MAREK KIŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
25162, 26612950, Tehovec, Tehovec, Za Hospodou, 158 |
|
Ing. MAREK KIŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2014 |
Adresa: |
25162, 26612950, Praha-východ, Tehovec, Tehovec, Za Hospodou, 158, Za Hospodou 158, 25162 Tehovec |
|
PETR SVOBODA
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
15500, 22122427, Praha 5, Stodůlky, Amforová, 1898, 18 |
|
PETR SVOBODA
|
Neaktivní
od 23.04.2014
|
jednatel |
04.01.2014 |
Adresa: |
15500, 22122427, Praha, Stodůlky, Amforová, 1898, 18, Amforová 1898/18, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Petr Svoboda
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
19.05.2010 |
Adresa: |
22122427, Praha 5, Amforová, 1898, 18 |
|
PETR SVOBODA
|
Neaktivní
od 04.01.2014
|
jednatel |
19.05.2010 |
Adresa: |
15500, 22122427, Praha, Stodůlky, Amforová, 1898, 18, Amforová 1898/18, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Michal Blažek
|
Neaktivní
od 19.05.2010
|
jednatel |
29.04.2010 |
Adresa: |
28201, 14483963, Český Brod, Sokolovská, 520 |
|
Ing. Michal Blažek
|
Neaktivní
od 19.05.2010
|
jednatel |
29.04.2010 |
Adresa: |
28201, 14483963, Kolín, Český Brod, Český Brod, Sokolovská, 520, Sokolovská 520, 28201 Český Brod |
|