JANA KERNEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
19.01.2024 |
Adresa: |
28002, 21163189, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 748, Družstevní 748, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Ing. VLASTIMIL BARTOŠIC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.01.2024 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|
JAROMÍR LEDVINA
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2024 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 749, Družstevní 749, Kolín II, 28002 Kolín |
|
ZDENĚK KARLÍČEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2024 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 749, Družstevní 749, Kolín II, 28002 Kolín |
|
RICHARD HLADÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
19.01.2024 |
Adresa: |
28002, 21163308, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 760, Družstevní 760, Kolín II, 28002 Kolín |
|
RICHARD HLADÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.10.2021 |
Adresa: |
28002, 21163308, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 760 |
|
JANA KERNEROVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.07.2019 |
Adresa: |
28002, 21163189, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 748 |
|
Ing. VLASTIMIL BARTOŠIC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.02.2019 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752 |
|
RICHARD HLADÍK
|
Neaktivní
od 19.01.2024
|
člen výboru |
08.10.2021 |
Adresa: |
28002, 21163308, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 760, Družstevní 760, Kolín II, 28002 Kolín |
|
RICHARD HLADÍK
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
člen výboru |
12.12.2020 |
Adresa: |
28002, 21163332, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 763 |
|
RICHARD HLADÍK
|
Neaktivní
od 08.10.2021
|
člen výboru |
12.12.2020 |
Adresa: |
28002, 21163332, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 763, Družstevní 763, Kolín II, 28002 Kolín |
|
JANA KERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2024
|
člen výboru |
11.07.2019 |
Adresa: |
28002, 21163189, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 748, Družstevní 748, Kolín II, 28002 Kolín |
|
RICHARD HLADÍK
|
Neaktivní
od 12.12.2020
|
člen výboru |
12.02.2019 |
Adresa: |
28002, 21163235, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 753 |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 04.08.2022
|
místopředseda výboru |
12.02.2019 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752 |
|
RICHARD HLADÍK
|
Neaktivní
od 12.12.2020
|
člen výboru |
12.02.2019 |
Adresa: |
28002, 21163235, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 753, Družstevní 753, Kolín II, 28002 Kolín |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 04.08.2022
|
místopředseda výboru |
12.02.2019 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Ing. VLASTIMIL BARTOŠIC
|
Neaktivní
od 19.01.2024
|
předseda výboru |
12.02.2019 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
předseda výboru |
07.03.2018 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752 |
|
Ing. VLASTIMIL BARTOŠIC
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
místopředseda výboru |
07.03.2018 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752 |
|
JAROMÍR LEDVINA
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
člen výboru |
07.03.2018 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 749 |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
předseda výboru |
07.03.2018 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Ing. VLASTIMIL BARTOŠIC
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
místopředseda výboru |
07.03.2018 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|
JAROMÍR LEDVINA
|
Neaktivní
od 11.07.2019
|
člen výboru |
07.03.2018 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 749, Družstevní 749, Kolín II, 28002 Kolín |
|
PATRIK STEMPÁK
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
člen výboru |
29.12.2015 |
Adresa: |
28002, 6092624, Tři Dvory, Tři Dvory, 307 |
|
PATRIK STEMPÁK
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
člen výboru |
29.12.2015 |
Adresa: |
28002, 6092624, Kolín, Tři Dvory, Tři Dvory, 307, č.p. 307, 28002 Tři Dvory |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
místopředseda výboru |
22.04.2015 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752 |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
místopředseda výboru |
22.04.2015 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
člen výboru |
25.07.2014 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752 |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
člen výboru |
25.07.2014 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|
DAVID SCHILLER
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
člen výboru |
25.10.2013 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín, Kolín II, Družstevní, 749 |
|
DAVID SCHILLER
|
Neaktivní
od 12.02.2019
|
člen výboru |
25.10.2013 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 749, Družstevní 749, Kolín II, 28002 Kolín |
|
DAVID SCHILLER
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
člen výboru |
16.07.2013 |
Adresa: |
28002, 2419637, Radovesnice I, Radovesnice I, Na Návsi, 40 |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
člen výboru |
16.07.2013 |
Adresa: |
28002, 21179654, Kolín, Kolín V, Pejřimská, 307 |
|
DAVID SCHILLER
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
člen výboru |
16.07.2013 |
Adresa: |
28002, 2419637, Kolín, Radovesnice I, Radovesnice I, Na Návsi, 40, Na Návsi 40, 28002 Radovesnice I |
|
MAREK BROŽ
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
člen výboru |
16.07.2013 |
Adresa: |
28002, 21179654, Kolín, Kolín, Kolín V, Pejřimská, 307, Pejřimská 307, Kolín V, 28002 Kolín |
|
MIROSLAV ZINEK
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
místopředseda výboru |
25.04.2013 |
Adresa: |
28002, 21163235, Kolín, Kolín II, Družstevní, 753 |
|
MARTINA VAŽANOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
předseda výboru |
25.04.2013 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752 |
|
JIŘÍ KLIMT
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
člen výboru |
25.04.2013 |
Adresa: |
28002, 21163201, Kolín, Kolín II, Družstevní, 750 |
|
MIROSLAV ZINEK
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
místopředseda výboru |
25.04.2013 |
Adresa: |
28002, 21163235, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 753, Družstevní 753, Kolín II, 28002 Kolín |
|
MARTINA VAŽANOVÁ
|
Neaktivní
od 07.03.2018
|
předseda výboru |
25.04.2013 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|
JIŘÍ KLIMT
|
Neaktivní
od 17.12.2021
|
člen výboru |
25.04.2013 |
Adresa: |
28002, 21163201, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 750, Družstevní 750, Kolín II, 28002 Kolín |
|
MIROSLAV ZINEK
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen výboru |
22.09.2012 |
Adresa: |
28002, 21163235, Kolín, Kolín II, Družstevní, 753 |
|
JIŘÍ KLIMT
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen výboru |
22.09.2012 |
Adresa: |
28002, 21163201, Kolín, Kolín II, Družstevní, 750 |
|
MARTINA VAŽANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen výboru |
22.09.2012 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752 |
|
MIROSLAV ZINEK
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen výboru |
22.09.2012 |
Adresa: |
28002, 21163235, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 753, Družstevní 753, Kolín II, 28002 Kolín |
|
JIŘÍ KLIMT
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen výboru |
22.09.2012 |
Adresa: |
28002, 21163201, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 750, Družstevní 750, Kolín II, 28002 Kolín |
|
MARTINA VAŽANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen výboru |
22.09.2012 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Jaroslava Semanská
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
předseda výboru |
06.01.2012 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín II, Družstevní, 749 |
|
Olga Němečková
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
místopředseda výboru |
06.01.2012 |
Adresa: |
28002, 21163189, Kolín II, Družstevní, 748 |
|
Jaroslava Semanská
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
předseda výboru |
06.01.2012 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 749, Družstevní 749, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Olga Němečková
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
místopředseda výboru |
06.01.2012 |
Adresa: |
28002, 21163189, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 748, Družstevní 748, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Bedřich Gabler
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
předseda výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163219, Kolín II, Družstevní, 751 |
|
Jaroslava Semanská
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
místopředseda výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín II, Družstevní, 749 |
|
Tomáš Martinec
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
člen výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163235, Kolín II, Družstevní, 753 |
|
Olga Němečková
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
člen výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163189, Kolín II, Družstevní, 748 |
|
Věra Hubalová
|
Neaktivní
od 22.09.2012
|
člen výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163201, Kolín II, Družstevní, 750 |
|
Dagmar Svobodová
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín II, Družstevní, 752 |
|
Bedřich Gabler
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
předseda výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163219, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 751, Družstevní 751, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Jaroslava Semanská
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
místopředseda výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163197, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 749, Družstevní 749, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Tomáš Martinec
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
člen výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163235, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 753, Družstevní 753, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Olga Němečková
|
Neaktivní
od 06.01.2012
|
člen výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163189, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 748, Družstevní 748, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Věra Hubalová
|
Neaktivní
od 22.09.2012
|
člen výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163201, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 750, Družstevní 750, Kolín II, 28002 Kolín |
|
Dagmar Svobodová
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen výboru |
28.06.2010 |
Adresa: |
28002, 21163227, Kolín, Kolín, Kolín II, Družstevní, 752, Družstevní 752, Kolín II, 28002 Kolín |
|