Mgr. MICHAL DIVIŠ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.04.2024 |
Adresa: |
19600, 22410562, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14, Otavská 606/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
DUŠAN TETERA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.04.2024 |
Adresa: |
19600, 22410562, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14, Otavská 606/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
MARTIN PLODR
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.04.2024 |
Adresa: |
19600, 22410571, Praha, Čakovice, Otavská, 607, 16, Otavská 607/16, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
Mgr. MICHAL DIVIŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
18.07.2022 |
Adresa: |
19600, 22410562, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14 |
|
RAK CZ a.s.
25653849 |
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
31.10.2018 |
Adresa: |
11000, 21723753, Praha, Staré Město, Revoluční, 725, 11 |
|
DUŠAN TETERA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
31.10.2018 |
Adresa: |
19600, 22410562, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14 |
|
Mgr. MICHAL DIVIŠ
|
Neaktivní
od 10.04.2024
|
člen výboru |
18.07.2022 |
Adresa: |
19600, 22410562, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14, Otavská 606/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
RAK CZ a.s.
25653849 |
Neaktivní
od 10.04.2024
|
Předseda společenství vlastníků |
31.10.2018 |
Adresa: |
11000, 21723753, Praha, Staré Město, Revoluční, 725, 11, Revoluční 725/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
DUŠAN TETERA
|
Neaktivní
od 10.04.2024
|
místopředseda výboru |
31.10.2018 |
Adresa: |
19600, 22410562, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14, Otavská 606/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
MARIE SEGÉŇOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
Předseda výboru |
24.01.2018 |
Adresa: |
19600, 22410562, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14 |
|
OLGA VANČUROVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
Místopředseda výboru |
24.01.2018 |
Adresa: |
19600, 22410562, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14 |
|
MARIE SEGÉŇOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
Předseda výboru |
24.01.2018 |
Adresa: |
19600, 22410562, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14, Otavská 606/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
OLGA VANČUROVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
Místopředseda výboru |
24.01.2018 |
Adresa: |
19600, 22410562, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14, Otavská 606/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
JAN BRABENEC
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
místopředseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
19600, 22410571, Hlavní město Praha, Praha, Čakovice, Otavská, 607, 16 |
|
Jan Brabenec
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
místopředseda výboru |
12.05.2016 |
Adresa: |
19600, 22410571, Praha, Čakovice, Otavská, 607, 16, Otavská 607/16, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
JUDr. PETRA MISTERKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2022
|
člen výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21703299, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Šítkova, 233, 1 |
|
JUDr. PETRA MISTERKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.07.2022
|
člen výboru |
17.07.2015 |
Adresa: |
11000, 21703299, Praha, Nové Město, Šítkova, 233, 1, Šítkova 233/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. Petra Misterková
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
člen výboru |
19.05.2010 |
Adresa: |
11000, 21703299, Praha 1, Nové Město, Šítkova, 233, 1 |
|
Jan Brabenec
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
místopředseda výboru |
19.05.2010 |
Adresa: |
19600, 22410571, Praha 9, Čakovice, Otavská, 607, 16 |
|
Dušan Tetera
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
předseda výboru |
19.05.2010 |
Adresa: |
19600, 22410562, Praha 9, Čakovice, Otavská, 606, 14 |
|
Vratislav Kužela
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
člen výboru |
19.05.2010 |
Adresa: |
25064, 14499991, Hovorčovice, Západní, 230 |
|
JUDr. PETRA MISTERKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2015
|
člen výboru |
19.05.2010 |
Adresa: |
11000, 21703299, Praha, Nové Město, Šítkova, 233, 1, Šítkova 233/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jan Brabenec
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
místopředseda výboru |
19.05.2010 |
Adresa: |
19600, 22410571, Praha, Čakovice, Otavská, 607, 16, Otavská 607/16, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|
VRATISLAV KUŽELA
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
člen výboru |
19.05.2010 |
Adresa: |
25064, 14499991, Praha-východ, Hovorčovice, Hovorčovice, Západní, 230, Západní 230, 25064 Hovorčovice |
|
DUŠAN TETERA
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
předseda výboru |
19.05.2010 |
Adresa: |
19600, 22410562, Praha, Čakovice, Otavská, 606, 14, Otavská 606/14, Čakovice, 19600 Praha 9 |
|