Ing. HANA HORÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
24.09.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
Mgr. MICHAEL NEDVĚD
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
24.09.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
MARCELA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
24.09.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
Ing. HANA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
Předseda výboru |
24.09.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. MICHAEL NEDVĚD
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
Místopředseda výboru |
24.09.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
MARCELA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
Člen výboru |
24.09.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. HANA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Předseda výboru |
04.02.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
Mgr. MICHAEL NEDVĚD
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Místopředseda výboru |
04.02.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
MARCELA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Člen výboru |
04.02.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
Ing. HANA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Předseda výboru |
04.02.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. MICHAEL NEDVĚD
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Místopředseda výboru |
04.02.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
MARCELA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
Člen výboru |
04.02.2020 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
STANISLAV NEČAS
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
člen výboru |
22.10.2016 |
Adresa: |
14000, 21867151, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
Ing. HANA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
člen výboru |
22.10.2016 |
Adresa: |
14000, 21867151, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
STANISLAV NEČAS
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
člen výboru |
22.10.2016 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. HANA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
člen výboru |
22.10.2016 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Stanislav Nečas
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha 4, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
Ing. Hana Horáčková
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha 4, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
Marcela Svobodová
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha 4, Krč, Kremličkova, 988, 2 |
|
STANISLAV NEČAS
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. HANA HORÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2016
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|
MARCELA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
člen výboru |
20.05.2010 |
Adresa: |
14000, 21867151, Praha, Krč, Kremličkova, 988, 2, Kremličkova 988/2, Krč, 14000 Praha 4 |
|