JINDŘICH KYNYCH
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
jednatel |
29.11.2012 |
Adresa: |
14300, 26093278, Hlavní město Praha, Praha, Točná, Keltská, 54, 3 |
|
JINDŘICH KYNYCH
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
jednatel |
29.11.2012 |
Adresa: |
14300, 26093278, Praha, Točná, Keltská, 54, 3, Keltská 54/3, Točná, 14300 Praha 4 |
|
Jindřich Obrdlík
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
jednatel |
21.03.2011 |
Adresa: |
14300, 26093278, Praha 4, Točná, Keltská, 54, 3 |
|
Jindřich Obrdlík
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
jednatel |
21.03.2011 |
Adresa: |
14300, 26093278, Praha, Točná, Keltská, 54, 3, Keltská 54/3, Točná, 14300 Praha 4 |
|
Roman Hrůza
|
Neaktivní
od 21.03.2011
|
jednatel |
03.05.2010 |
Adresa: |
41201, 2917360, Litoměřice, Pokratice, Slavíčkova, 283, 6 |
|
Hana Kynychová
|
Neaktivní
od 23.03.2011
|
jednatel |
03.05.2010 |
Adresa: |
14300, 26093278, Praha 4, Točná, Keltská, 54, 3 |
|
Roman Hrůza
|
Neaktivní
od 21.03.2011
|
jednatel |
03.05.2010 |
Adresa: |
41201, 2917360, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Slavíčkova, 283, 6, Slavíčkova 283/6, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
HANA KYNYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2011
|
jednatel |
03.05.2010 |
Adresa: |
14300, 26093278, Praha, Točná, Keltská, 54, 3, Keltská 54/3, Točná, 14300 Praha 4 |
|