ŠTEFAN DÁVID
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2022 |
Adresa: |
36001, 25558978, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská, 2035, 21 |
|
ŠTEFAN DÁVID
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2022 |
Adresa: |
36001, 25558978, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Moskevská, 2035, 21, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary |
|
PAVEL KILBERGER
|
Neaktivní
od 30.10.2022
|
jednatel |
04.04.2022 |
Adresa: |
32300, 24486141, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Břeclavská, 963, 1 |
|
Pavel Kilberger
|
Neaktivní
od 30.10.2022
|
jednatel |
04.04.2022 |
Adresa: |
32300, 24486141, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Břeclavská, 963, 1, Břeclavská 963/1, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
MILAN KODER
|
Neaktivní
od 04.04.2022
|
jednatel |
28.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24479616, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, 393, 9 |
|
MILAN KODER
|
Neaktivní
od 04.04.2022
|
jednatel |
28.01.2019 |
Adresa: |
30100, 24479616, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, 393, 9, Na Roudné 393/9, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
JOSEF LANDA
|
Neaktivní
od 28.01.2019
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
11000, 21723761, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Dlouhá, 727, 39 |
|
JOSEF LANDA
|
Neaktivní
od 28.01.2019
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
11000, 21723761, Praha, Staré Město, Dlouhá, 727, 39, Dlouhá 727/39, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JOSEF LANDA
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
25228, 6517790, Černošice, Černošice, Na drahách, 1377 |
|
Josef Landa
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
jednatel |
01.11.2013 |
Adresa: |
25228, 6517790, Praha-západ, Černošice, Černošice, Na Drahách, 1377, Na Drahách 1377, 25228 Černošice |
|
Maryna Kyrylyuk
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
Záporoží,Nábřežní 46 |
|
Oleg Kyrylyuk
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
Záporoží, Nábřežní 46 |
|
Olena Kyrylyuk
|
Neaktivní
od 10.11.2014
|
jednatel |
10.05.2010 |
Adresa: |
Záporoží, Nábřežní 46 |
|