HANNA POP
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
28.10.2017 |
Adresa: |
15000, 22074635, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Nádražní, 39, 76 |
|
HANNA POP
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
28.10.2017 |
Adresa: |
15000, 22074635, Praha, Smíchov, Nádražní, 39, 76, Nádražní 39/76, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
HANNA POP
|
Neaktivní
od 28.10.2017
|
jednatel |
20.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22664033, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, V olšinách, 803, 9 |
|
HANNA POP
|
Neaktivní
od 28.10.2017
|
jednatel |
20.09.2017 |
Adresa: |
10000, 22664033, Praha, Vršovice, V olšinách, 803, 9, V olšinách 803/9, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
VIKTOR NOD
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22299203, Praha, Holešovice, Přístavní, 428, 23 |
|
VASYL TYMCHUK
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
25262, 27284280, Horoměřice, Horoměřice, Bicanova, 897 |
|
IURIE MARTINENCO
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
27007, 8581681, Mutějovice, Mutějovice, Poddžbánská, 192 |
|
BOHDANA SYNOVYAT
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21942269, Praha, Nusle, Čestmírova, 147, 6 |
|
BOGDAN CHABAN
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
|
NADIYA PYLYPIV
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22297243, Praha, Holešovice, U Výstaviště, 230, 11 |
|
ANNA SERAFYN
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21741115, Praha, Vinohrady, Rumunská, 184, 11 |
|
NADIYA HOSHKO
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21734941, Praha, Nové Město, Fügnerovo náměstí, 1865, 4 |
|
HRYHORIY NEDILSKYY
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21734941, Praha, Nové Město, Fügnerovo náměstí, 1865, 4 |
|
LIDIYA POROKHONCHUK
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
|
ALIK HAVRYLYUK
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
|
VIKTOR PASTUKH
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21771693, Praha, Žižkov, Bořivojova, 491, 61 |
|
Mykhaylo Podolyak
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
|
VIKTOR NOD
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22299203, Praha, Holešovice, Přístavní, 428, 23, Přístavní 428/23, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
BOHDANA SYNOVYAT
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21942269, Praha, Nusle, Čestmírova, 147, 6, Čestmírova 147/6, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
NADIYA PYLYPIV
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22297243, Praha, Holešovice, U Výstaviště, 230, 11, U Výstaviště 230/11, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ANNA SERAFYN
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21741115, Praha, Vinohrady, Rumunská, 184, 11, Rumunská 184/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
NADIYA HOSHKO
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21734941, Praha, Nové Město, Fügnerovo náměstí, 1865, 4, Fügnerovo náměstí 1865/4, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
HRYHORIY NEDILSKYY
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21734941, Praha, Nové Město, Fügnerovo náměstí, 1865, 4, Fügnerovo náměstí 1865/4, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
VIKTOR PASTUKH
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21771693, Praha, Žižkov, Bořivojova, 491, 61, Bořivojova 491/61, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VASYL TYMCHUK
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
25262, 27284280, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Bicanova, 897, Bicanova 897, 25262 Horoměřice |
|
IURIE MARTINENCO
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
16.11.2015 |
Adresa: |
27007, 8581681, Rakovník, Mutějovice, Mutějovice, Poddžbánská, 192, Poddžbánská 192, 27007 Mutějovice |
|
Nadiya Pylypiv
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
21.05.2010 |
Adresa: |
25951548, Praha 9, Podnikatelská, 569 |
|
Nadiya Pylypiv
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
21.05.2010 |
Adresa: |
19011, 25951548, Praha, Běchovice, Podnikatelská, 569, Podnikatelská 569, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|
Oksana Kobylyanska
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
22380086, Praha 8, Davídkova, 694 |
|
Nadiya Pylypiv
|
Neaktivní
od 21.05.2010
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
25951548, Praha 9, Podnikatelská, 569 |
|
Vasyl Tymchuk
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
Praha 5, K Třebonicům, 857 |
|
Iurie Martinenco
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
22642471, Praha 10, U Starého nádraží, 265, 9 |
|
Viktor Nod
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
22695729, Praha 10, K Netlukám, 960 |
|
Bohdana Synovyat
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
21869839, Praha 4, Tajovského, 1256, 1 |
|
Bogdan Chaban
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
22052267, Praha 5, Slavičí, 755 |
|
Anna Serafyn
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
21741115, Praha 2, Rumunská, 184, 11 |
|
Nadiya Hoshko
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
25120522, Praha 4, U skladu, 2209 |
|
Hryhoriy Nedilskyy
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
21734941, Praha 2, Fügnerovo nám., 1865, 4 |
|
Lidiya Porokhonchuk
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
25077074, Praha 9, Lomnická, 545 |
|
Alik Havrylyuk
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
21768081, Praha 3, Koněvova, 104, 45 |
|
Viktor Pastukh
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
Praha 5, Čečeličce, 618, 9 |
|
Mykhaylo Podolyak
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
22179330, Praha 6, Národní Obrany, 543 |
|
Hanna Pop
|
Neaktivní
od 20.09.2017
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
o.Drahovo Zakarpatská oblast |
|
Maria Schivu
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
25951548, Praha 9, Podnikatelská, 569 |
|
Vira Gardabura
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
22193383, Praha 6, V Šáreckém údolí, 764, 1 |
|
Galyna Kosovych
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
Bolechiv, Ivano-Frankivská oblast |
|
Viktoriia Arnaut
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
Praha 6, Nad Hadrouko, 2308, 3 |
|
Oksana Kobylyanska
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
18000, 22380086, Praha, Libeň, Davídkova, 694, 26, Davídkova 694/26, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Nadiya Pylypiv
|
Neaktivní
od 21.05.2010
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
19011, 25951548, Praha, Běchovice, Podnikatelská, 569, Podnikatelská 569, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|
ANNA SERAFYN
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
12000, 21741115, Praha, Vinohrady, Rumunská, 184, 11, Rumunská 184/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Nadiya Hoshko
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
14300, 25120522, Praha, Komořany, U skladu, 2209, 2, U skladu 2209/2, Komořany, 14300 Praha 4 |
|
HRYHORIY NEDILSKYY
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
12000, 21734941, Praha, Nové Město, Fügnerovo náměstí, 1865, 4, Fügnerovo náměstí 1865/4, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Lidiya Porokhonchuk
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
19800, 25077074, Praha, Hostavice, Lomnická, 545, Lomnická 545, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Alik Havrylyuk
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
13000, 21768081, Praha, Žižkov, Koněvova, 45, Koněvova 104/45, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Viktor Pastukh
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
15000, 22080970, Praha, Smíchov, Na Čečeličce, 618, 9, Na Čečeličce 618/9, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Mykhaylo Podolyak
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
16000, 22179330, Praha, Bubeneč, Národní obrany, 543, 5, Národní obrany 543/5, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Bogdan Chaban
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
15300, 22052267, Praha, Radotín, Slavičí, 755, 18, Slavičí 755/18, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Viktor Nod
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
10400, 22695729, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 960, K Netlukám 960, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Bohdana Synovyat
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
14200, 21869839, Praha, Krč, Tajovského, 1256, 1, Tajovského 1256/1, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Vasyl Tymchuk
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
Praha 5, K Třebonicům, K Třebonicům 857, Praha 5, Česká republika |
|
Iurie Martinenco
|
Neaktivní
od 16.11.2015
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
10400, 22642471, Praha, Uhříněves, U starého nádraží, 265, 9, U starého nádraží 265/9, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Vira Gardabura
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
16000, 22193383, Praha, Dejvice, V Šáreckém údolí, 764, 1, V Šáreckém údolí 764/1, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Viktoriia Arnaut
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
Praha 6, Nad Hadrouko, 3, Nad Hadrouko 2308/3, Praha 6, Česká republika |
|
Maria Schivu
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.05.2010 |
Adresa: |
19011, 25951548, Praha, Běchovice, Podnikatelská, 569, Podnikatelská 569, Běchovice, 19011 Praha 9 |
|