Bc. PETR CHRPA
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.10.2022 |
Adresa: |
46601, 12187224, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 3010, 12b |
|
Bc. PETR CHRPA
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.10.2022 |
Adresa: |
46601, 12187224, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 3010, 12b, Antala Staška 3010/12b, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Bc. MARTINA MALÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2022
|
jednatel |
22.03.2017 |
Adresa: |
25243, 6535160, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Hyacintová, 122 |
|
Bc. MARTINA MALÁ
|
Neaktivní
od 22.10.2022
|
jednatel |
22.03.2017 |
Adresa: |
25243, 6535160, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Hyacintová, 122, Hyacintová 122, 25243 Průhonice |
|
Bc. Martina Malá
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
jednatel |
15.10.2012 |
Adresa: |
14100, 21909989, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Vnější, 878, 26 |
|
Bc. Martina Malá
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
jednatel |
15.10.2012 |
Adresa: |
14100, 21909989, Praha, Michle, Vnější, 878, 26, Vnější 878/26, Michle, 14100 Praha 4 |
|
Bc. Martina Malá
|
Neaktivní
od 15.10.2012
|
jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
14000, 21905347, Praha 4, Michle, Jemnická, 355, 3 |
|
Bc. Martina Malá
|
Neaktivní
od 15.10.2012
|
jednatel |
22.06.2010 |
Adresa: |
14000, 21905347, Praha, Michle, Jemnická, 355, 3, Jemnická 355/3, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
jednatel |
18.05.2010 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha 4, Chodov, Kloboukova, 2226, 28 |
|
JUDr. Petr Madaj
|
Neaktivní
od 22.06.2010
|
jednatel |
18.05.2010 |
Adresa: |
14800, 22690646, Praha, Chodov, Kloboukova, 2226, 28, Kloboukova 2226/28, Chodov, 14800 Praha 4 |
|