ALENA HOLAŇOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
70200, 3205649, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Sokolská třída, 1081, 115 |
|
ALENA HOLAŇOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2021 |
Adresa: |
70200, 3205649, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Sokolská třída, 1081, 115, Sokolská třída 1081/115, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
ALEŠ HOLAŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2021 |
Adresa: |
70200, 3205649, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Sokolská třída, 1081, 115 |
|
ALEŠ HOLAŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2021 |
Adresa: |
70200, 3205649, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Sokolská třída, 1081, 115, Sokolská třída 1081/115, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
ALENA HOLAŇOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
74747, 4319508, Opava, Vítkov, Klokočov, 153 |
|
ALENA HOLAŇOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
74747, 4319508, Opava, Vítkov, Klokočov, 153, Klokočov 153, 74747 Vítkov |
|
ALEŠ HOLAŇ
|
Neaktivní
od 03.07.2021
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
74747, 4319508, Opava, Vítkov, Klokočov, 153 |
|
ALEŠ HOLAŇ
|
Neaktivní
od 03.07.2021
|
jednatel |
18.02.2015 |
Adresa: |
74747, 4319508, Opava, Vítkov, Klokočov, 153, Klokočov 153, 74747 Vítkov |
|
ALEŠ HOLAŇ
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
70200, 3199606, Ostrava, Moravská Ostrava, Engelmüllerova, 3031, 6 |
|
ALENA HOLAŇOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
70200, 3199606, Ostrava, Moravská Ostrava, Engelmüllerova, 3031, 6 |
|
ALEŠ HOLAŇ
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
70200, 3199606, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Engelmüllerova, 3031, 6, Engelmüllerova 3031/6, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
ALENA HOLAŇOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
jednatel |
15.05.2013 |
Adresa: |
70200, 3199606, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Engelmüllerova, 3031, 6, Engelmüllerova 3031/6, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Aneta Rohovská
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
29.06.2010 |
Adresa: |
79603, Prostějov, Ed.Beneše, 38 |
|
Aneta Rohovská
|
Neaktivní
od 15.05.2013
|
jednatel |
29.06.2010 |
Adresa: |
79603, 24849243, Prostějov, Prostějov, Prostějov, sídl. E. Beneše, 4134, 38, sídl. E. Beneše 4134/38, 79603 Prostějov |
|