KAREL ANTONÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22310894, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 1391, 4 |
|
JIŘÍ ANTONÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22310894, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 1391, 4 |
|
KAREL ANTONÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22310894, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 1391, 4, Pplk. Sochora 1391/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JIŘÍ ANTONÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22310894, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 1391, 4, Pplk. Sochora 1391/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
KAREL ANTONÍN
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
17000, 22310894, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 1391, 4 |
|
KAREL ANTONÍN
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
17000, 22310894, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 1391, 4, Pplk. Sochora 1391/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Jiří Antonín
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
21.03.2012 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Pplk. Sochora, 1391, 4 |
|
JIŘÍ ANTONÍN
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
21.03.2012 |
Adresa: |
17000, 22310894, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 1391, 4, Pplk. Sochora 1391/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Karel Antonín
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
08.06.2010 |
Adresa: |
17000, 22310894, Praha 7, Pplk. Sochora, 1391, 4 |
|
KAREL ANTONÍN
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
08.06.2010 |
Adresa: |
17000, 22310894, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 1391, 4, Pplk. Sochora 1391/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Petra Koucká Knížová
|
Neaktivní
od 08.06.2010
|
jednatel |
26.05.2010 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha 5, Štěpánkova, 1065, 40 |
|
PETRA KOUCKÁ KNÍŽOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2010
|
jednatel |
26.05.2010 |
Adresa: |
15000, 22029290, Praha, Košíře, Štěpánkova, 1065, 40, Štěpánkova 1065/40, Košíře, 15000 Praha 5 |
|