JAKUB ŠALDA
|
Aktivní
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
17000, 22302301, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29 |
|
JAKUB ŠALDA
|
Aktivní
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29, Osadní 698/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
LUDMILA SÝKOROVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29 |
|
LENKA HESOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29 |
|
LENKA HESOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29, Osadní 698/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
LUDMILA SÝKOROVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29, Osadní 698/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. ZDENĚK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29 |
|
Ing. ZDENĚK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen výboru |
12.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29, Osadní 698/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Lenka Hesová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
17000, Praha 7, Holešovice, Osadní, 698, 29 |
|
LENKA HESOVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
místopředseda výboru |
03.07.2012 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29, Osadní 698/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Lucie Zikmundová
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
místopředseda výboru |
28.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha 7, Holešovice, Osadní, 698, 29 |
|
Ludmila Sýkorová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda výboru |
28.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha 7, Holešovice, Osadní, 698, 29 |
|
Ing. Zdeněk Šťastný
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
28.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha 7, Holešovice, Osadní, 698, 29 |
|
Lucie Zikmundová
|
Neaktivní
od 03.07.2012
|
místopředseda výboru |
28.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29, Osadní 698/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. ZDENĚK ŠŤASTNÝ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
člen výboru |
28.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29, Osadní 698/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
LUDMILA SÝKOROVÁ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
předseda výboru |
28.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22302301, Praha, Holešovice, Osadní, 698, 29, Osadní 698/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|