NIKITA FULNECKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.09.2024 |
Adresa: |
17000, 22295763, Praha, Bubeneč, Na výšinách, 900, 8, Na výšinách 900/8, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
RAIL TUXANOV
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
19000, 42327121, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Zakšínská, 607, 14 |
|
ALEXANDER KUSHCH
|
Neaktivní
od 26.09.2024
|
jednatel |
30.01.2024 |
Adresa: |
Berlín, Hadlichstr. 33, 13187, Hadlichstr. 33, 13187 Berlín, Německo |
|
ROMAN KOVALENKO
|
Neaktivní
od 26.09.2024
|
jednatel |
30.01.2024 |
Adresa: |
Berlín, Chausseestr. 88A, 10115, Chausseestr. 88A, 10115 Berlín, Německo |
|
RAIL TUXANOV
|
Neaktivní
od 30.01.2024
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
19000, 42327121, Praha, Střížkov, Zakšínská, 607, 14, Zakšínská 607/14, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
RAIL TUXANOV
|
Neaktivní
od 05.10.2017
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
15800, 26644525, Praha, Jinonice, Za zámečkem, 745, 17 |
|
RAIL TUXANOV
|
Neaktivní
od 05.10.2017
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
15800, 26644525, Praha, Jinonice, Za zámečkem, 745, 17, Za zámečkem 745/17, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Rail Tuxanov
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
19800, Praha 9, Kyje, Lipnická, 1541, 8 |
|
Rail Tuxanov
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
23.06.2010 |
Adresa: |
19800, 26692953, Praha, Kyje, Lipnická, 1541, Lipnická 1541, Kyje, 19800 Praha 9 |
|