Ing. JAROSLAV LAPÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
25242, 25789856, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Plavecká, 771 |
|
Ing. JAROSLAV LAPÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
25242, 25789856, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Plavecká, 771, Plavecká 771, 25242 Jesenice |
|
Ing. JAROSLAV LAPÁČEK
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
15200, 22006931, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Brichtova, 812, 5 |
|
Ing. JAROSLAV LAPÁČEK
|
Neaktivní
od 05.08.2016
|
jednatel |
06.01.2016 |
Adresa: |
15200, 22006931, Praha, Hlubočepy, Brichtova, 812, 5, Brichtova 812/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Jaroslav Lapáček
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
03.08.2010 |
Adresa: |
15000, 22006931, Praha 5, Hlubočepy, Brichtova, 812, 5 |
|
Ing. JAROSLAV LAPÁČEK
|
Neaktivní
od 06.01.2016
|
jednatel |
03.08.2010 |
Adresa: |
15200, 22006931, Praha, Hlubočepy, Brichtova, 812, 5, Brichtova 812/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Pierre-Philippe Nico Möller
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
jednatel |
16.06.2010 |
Adresa: |
7004BM Doetinchem, Fazantlaan, 8 |
|
Pierre-Philippe Nico Möller
|
Neaktivní
od 03.08.2010
|
jednatel |
16.06.2010 |
Adresa: |
7004BM Doetinchem, Fazantlaan, Fazantlaan 8, 7004BM Doetinchem, Nizozemsko |
|