RNDr IVANA HOLOUBKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
11.02.2023 |
Adresa: |
17000, 22293523, Praha, Bubeneč, Čechova, 205, 8 |
|
RNDr IVANA HOLOUBKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
11.02.2023 |
Adresa: |
17000, 22293523, Praha, Bubeneč, Čechova, 205, 8, Čechova 205/8, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. VLADIMÍR BYSTROV
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
17000, 22293523, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čechova, 205, 8 |
|
ANTONÍN ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
17000, 22293523, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Čechova, 205, 8 |
|
Ing. VLADIMÍR BYSTROV
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
17000, 22293523, Praha, Bubeneč, Čechova, 205, 8, Čechova 205/8, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
ANTONÍN ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
17000, 22293523, Praha, Bubeneč, Čechova, 205, 8, Čechova 205/8, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
RNDr IVANA HOLOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
Člen výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
12000, 21741565, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Anglická, 225, 18 |
|
RNDr IVANA HOLOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
Člen výboru |
30.07.2019 |
Adresa: |
12000, 21741565, Praha, Vinohrady, Anglická, 225, 18, Anglická 225/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
RNDr IVANA HOLOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
12000, 21741565, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Anglická, 225, 18 |
|
RNDr IVANA HOLOUBKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
12000, 21741565, Praha, Vinohrady, Anglická, 225, 18, Anglická 225/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Hana Hájková
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
10.07.2010 |
Adresa: |
16200, 22223096, Praha 6, Liboc, Pavlovská, 585, 1 |
|
Vojtěch Emler
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
předseda výboru |
10.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22293523, Praha 7, Bubeneč, Čechova, 205, 8 |
|
Antonín Štěpánek
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen výboru |
10.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22293523, Praha 7, Bubeneč, Čechova, 205, 8 |
|
ing. Hana Hájková
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
10.07.2010 |
Adresa: |
16200, 22223096, Praha, Liboc, Pavlovská, 585, 1, Pavlovská 585/1, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
Vojtěch Emler
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
předseda výboru |
10.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22293523, Praha, Bubeneč, Čechova, 205, 8, Čechova 205/8, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
ANTONÍN ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 30.07.2019
|
člen výboru |
10.07.2010 |
Adresa: |
17000, 22293523, Praha, Bubeneč, Čechova, 205, 8, Čechova 205/8, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|