RICHARD GAZDA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.07.2020 |
Adresa: |
75656, 17112028, Vsetín, Prostřední Bečva, Prostřední Bečva, 71 |
|
RICHARD GAZDA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.07.2020 |
Adresa: |
75656, 17112028, Vsetín, Prostřední Bečva, Prostřední Bečva, 71, č.p. 71, 75656 Prostřední Bečva |
|
MARTIN LOUČKA
|
Neaktivní
od 23.07.2020
|
člen představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
77900, 23306092, Olomouc, Nová Ulice, Dobnerova, 524, 9 |
|
MARTIN LOUČKA
|
Neaktivní
od 23.07.2020
|
člen představenstva |
30.10.2014 |
Adresa: |
77900, 23306092, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Dobnerova, 524, 9, Dobnerova 524/9, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
PAVEL PEKAŘ
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
člen představenstva |
19.01.2014 |
Adresa: |
78373, 27343715, Grygov, Grygov, Zahradní, 414 |
|
PAVEL PEKAŘ
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
člen představenstva |
19.01.2014 |
Adresa: |
78373, 27343715, Olomouc, Grygov, Grygov, Zahradní, 414, Zahradní 414, 78373 Grygov |
|
Pavel Pekař
|
Neaktivní
od 19.01.2014
|
člen představenstva |
28.06.2010 |
Adresa: |
78373, 27343715, Olomouc, Grygov, Zahradní, 414 |
|
PAVEL PEKAŘ
|
Neaktivní
od 19.01.2014
|
člen představenstva |
28.06.2010 |
Adresa: |
78373, 27343715, Olomouc, Grygov, Grygov, Zahradní, 414, Zahradní 414, 78373 Grygov |
|