PAVEL KŘÍŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2015 |
Adresa: |
14300, 21932239, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, K Vystrkovu, 1497, 15 |
|
PAVEL KŘÍŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2015 |
Adresa: |
14300, 21932239, Praha, Modřany, K Vystrkovu, 1497, 15, K Vystrkovu 1497/15, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Pavel Kříž
|
Neaktivní
od 11.10.2015
|
jednatel |
27.10.2010 |
Adresa: |
14300, 21932239, Praha 4, Modřany, K Vystrkovu, 1497, 15 |
|
Michal Smutný
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
jednatel |
27.10.2010 |
Adresa: |
14900, 22705341, Praha 4, Chodov, Klapálkova, 2245, 15 |
|
PAVEL KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 11.10.2015
|
jednatel |
27.10.2010 |
Adresa: |
14300, 21932239, Praha, Modřany, K Vystrkovu, 1497, 15, K Vystrkovu 1497/15, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Michal Smutný
|
Neaktivní
od 05.03.2016
|
jednatel |
27.10.2010 |
Adresa: |
14900, 22705341, Praha, Chodov, Klapálkova, 2245, 15, Klapálkova 2245/15, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
jednatel |
14.07.2010 |
Adresa: |
27801, 6229450, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1044 |
|
Petra Janáková
|
Neaktivní
od 27.10.2010
|
jednatel |
14.07.2010 |
Adresa: |
27801, 6229450, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, sídl. Hůrka, 1044, sídl. Hůrka 1044, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|