MARCEL HAJNÝ
|
Neaktivní
od 19.05.2020
|
jednatel |
07.04.2016 |
Adresa: |
11000, 21725322, Praha, Staré Město, Bílkova, 869, 12 |
|
MARCEL HAJNÝ
|
Neaktivní
od 19.05.2020
|
jednatel |
07.04.2016 |
Adresa: |
11000, 21725322, Praha, Staré Město, Bílkova, 869, 12, Bílkova 869/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MARCEL HAJNÝ
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
11000, 21725322, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Bílkova, 869, 12 |
|
MARCEL HAJNÝ
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
jednatel |
10.04.2014 |
Adresa: |
11000, 21725322, Praha, Staré Město, Bílkova, 869, 12, Bílkova 869/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jiří Chytra
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
09.08.2012 |
Adresa: |
14900, 21820694, Praha 4, Háje, Tatarkova, 731, 6 |
|
Jiří Chytra
|
Neaktivní
od 10.04.2014
|
jednatel |
09.08.2012 |
Adresa: |
14900, 21820694, Praha, Háje, Tatarkova, 731, 6, Tatarkova 731/6, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Jakub Beneš
|
Neaktivní
od 09.08.2012
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
67801, 15230627, Blansko, Ant. Dvořáka, 14 |
|
Jakub Beneš
|
Neaktivní
od 09.08.2012
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
67801, 15230627, Blansko, Blansko, Blansko, Ant. Dvořáka, 989, 14, Ant. Dvořáka 989/14, 67801 Blansko |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Braník, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
jednatel |
28.06.2010 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|