HANNA REMARYK
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
12.11.2018 |
|
Volodymyr Palinkash
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
20.11.2017 |
|
DIANA SKREBEL
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
20.11.2017 |
|
MYKOLA OSTAPIV
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
20.10.2017 |
Adresa: |
25210, 12814563, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Jana Šťastného, 473 |
|
MYKOLA OSTAPIV
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
20.10.2017 |
Adresa: |
25210, 12814563, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Jana Šťastného, 473, Jana Šťastného 473, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
YURIY PUSTOVIT
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
14000, 21953813, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pujmanové, 1583, 52 |
|
YURIY PUSTOVIT
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
14000, 21953813, Praha, Nusle, Pujmanové, 1583, 52, Pujmanové 1583/52, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MYKOLA OSTAPIV
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
14300, 21932549, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Převoznická, 1527, 5 |
|
VOLODYMYR PALINKASH
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
27203, 1385194, Kladno, Kladno, Dubí, gen. Eliáše, 598 |
|
DIANA SKREBEL
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
18000, 22376364, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Františka Kadlece, 182, 17 |
|
HANNA REMARYK
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
19800, 22427121, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Slévačská, 902, 11 |
|
IVAN BERZYN
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
14900, 22704361, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Klapálkova, 2244, 13 |
|
KATERYNA POHORILO
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
14800, 21847240, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Blatenská, 2167, 9 |
|
ANATOLIY KANCHIY
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
75103, 11051612, Přerov, Brodek u Přerova, Brodek u Přerova, Svépomoc, 438 |
|
IVAN CHOPOVDYA
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
39101, 23437022, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Jungmannova, 524, 6 |
|
IRYNA MATIYEK
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
12000, 21754047, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Na Švihance, 1475, 3 |
|
RUSLAN GULCHIY
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
15000, 22082514, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Bieblova, 778, 5 |
|
VOLODYMYR MIDYANKA
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
35301, 25021389, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Nákladní, 298, 17 |
|
LIUBOV BILOUSOVA
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
15000, 22082085, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Lidická, 743, 16 |
|
MYKOLA OSTAPIV
|
Neaktivní
od 20.10.2017
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
14300, 21932549, Praha, Modřany, Převoznická, 1527, 5, Převoznická 1527/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
VOLODYMYR PALINKASH
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
27203, 1385194, Kladno, Kladno, Dubí, gen. Eliáše, 598, gen. Eliáše 598, Dubí, 27203 Kladno |
|
DIANA SKREBEL
|
Neaktivní
od 20.11.2017
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
18000, 22376364, Praha, Libeň, Františka Kadlece, 182, 17, Františka Kadlece 182/17, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
HANNA REMARYK
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
19800, 22427121, Praha, Hloubětín, Slévačská, 902, 11, Slévačská 902/11, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
IVAN BERZYN
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
14900, 22704361, Praha, Chodov, Klapálkova, 2244, 13, Klapálkova 2244/13, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
KATERYNA POHORILO
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
14800, 21847240, Praha, Chodov, Blatenská, 2167, 9, Blatenská 2167/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
ANATOLIY KANCHIY
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
75103, 11051612, Přerov, Brodek u Přerova, Brodek u Přerova, Svépomoc, 438, Svépomoc 438, 75103 Brodek u Přerova |
|
IVAN CHOPOVDYA
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
39101, 23437022, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Jungmannova, 524, 6, Jungmannova 524/6, 39101 Sezimovo Ústí |
|
IRYNA MATIYEK
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
12000, 21754047, Praha, Vinohrady, Na Švihance, 1475, 3, Na Švihance 1475/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
RUSLAN GULCHIY
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
15000, 22082514, Praha, Smíchov, Bieblova, 778, 5, Bieblova 778/5, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
VOLODYMYR MIDYANKA
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
35301, 25021389, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Nákladní, 298, 17, Nákladní 298/17, 35301 Mariánské Lázně |
|
LIUBOV BILOUSOVA
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
05.04.2017 |
Adresa: |
15000, 22082085, Praha, Smíchov, Lidická, 743, 16, Lidická 743/16, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ivan Berzyn
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
V. Lazy, Ševčenka, 5 |
|
Hanna Remaryk
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Pidpleša, Čapajeva, 233 |
|
Volodymyr Palinkash
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Teresva, Travneva, 9 |
|
Diana Skrebel
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Dulovo, Ševčenka, 10 |
|
Kateryna Pohorilo
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Mohyliv-Podilsk, Haharina 12/2 |
|
Mykola Ostapiv
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Ivano-Frankivsk, S. Bandery 87 |
|
Anatoliy Kanchiy
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Ardanovo, Sadova, 2 |
|
Ivan Chopovdya
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
|
Iryna Matiyek
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Vasylniv Pylnyy, Ševčenka, 29 |
|
Ruslan Gulchiy
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Huziv, Molodižna, 17 |
|
Volodymyr Midyanka
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Neresnycja, Peršotravneva, 3 |
|
Liubov Bilousova
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Čerkasy, Krupskoji, 62 |
|
Yuriy Pustovit
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Vilšany, Myru, 21 |
|
Oleksandr Kuzmin
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Kyjivská oblast, Volodarka 22/30 |
|
Oleg Dykyi
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Kyjivská oblast, Kaharlyk, 33 |
|
Ivan Berzyn
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
V. Lazy, Ševčenka, Ševčenka 5, V. Lazy, Ukrajina |
|
Hanna Remaryk
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Pidpleša, Čapajeva, Čapajeva 233, Pidpleša, Ukrajina |
|
Volodymyr Palinkash
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Teresva, Travneva, Travneva 9, Teresva, Ukrajina |
|
Diana Skrebel
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Dulovo, Ševčenka, Ševčenka 10, Dulovo, Ukrajina |
|
Anatoliy Kanchiy
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Ardanovo, Sadova, Sadova 2, Ardanovo, Ukrajina |
|
Ivan Chopovdya
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Iršava, Myru, Myru 9, Iršava, Ukrajina |
|
Iryna Matiyek
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Vasylniv Pylnyy, Ševčenka, Ševčenka 29, Vasylniv Pylnyy, Ukrajina |
|
Ruslan Gulchiy
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Huziv, Molodižna, Molodižna 17, Huziv, Ukrajina |
|
Volodymyr Midyanka
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Neresnycja, Peršotravneva, Peršotravneva 3, Neresnycja, Ukrajina |
|
Liubov Bilousova
|
Neaktivní
od 05.04.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Čerkasy, Krupskoji, Krupskoji 62, Čerkasy, Ukrajina |
|
Yuriy Pustovit
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Vilšany, Myru, Myru 21, Vilšany, Ukrajina |
|
Oleg Dykyi
|
Neaktivní
od 29.01.2019
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
Kyjivská oblast, Kaharlyk, Kaharlyk 33, Kyjivská oblast, Ukrajina |
|