VILMA HYNGAROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
25.07.2023 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. RADKA FIALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.07.2023 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
DMYTRO VERBYTS'KY
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
14200, 21869065, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
DMYTRO VERBYTS'KY
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
05.11.2021 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. RADKA FIALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
14200, 21869065, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
VILMA HYNGAROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
25.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21869065, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
RUDOLF SKRBEK
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
místopředseda výboru |
02.06.2021 |
Adresa: |
51251, 15135705, Semily, Syřenov, Syřenov, 46 |
|
RUDOLF SKRBEK
|
Neaktivní
od 05.11.2021
|
místopředseda výboru |
02.06.2021 |
Adresa: |
51251, 15135705, Semily, Syřenov, Syřenov, 46, č.p. 46, 51251 Syřenov |
|
RUDOLF SKRBEK
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
místopředseda výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
51251, 15072983, Semily, Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Slunná, 425 |
|
RUDOLF SKRBEK
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
místopředseda výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
51251, 15072983, Semily, Lomnice nad Popelkou, Lomnice nad Popelkou, Slunná, 425, Slunná 425, 51251 Lomnice nad Popelkou |
|
Mgr. RADKA FIALOVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2023
|
člen výboru |
28.12.2019 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
ANTONÍN JANÁK
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Člen výboru |
27.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21869065, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
Antonín Janák
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Člen výboru |
27.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Antonín Janák
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
Člen výboru |
25.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
PETRA REJCHRTOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Místopředseda výboru |
25.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21869065, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
Antonín Janák
|
Neaktivní
od 27.10.2018
|
Člen výboru |
25.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Petra Rejchrtová
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Místopředseda výboru |
25.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
VILMA HYNGAROVÁ
|
Neaktivní
od 25.07.2023
|
Předseda výboru |
25.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
RENÁTA FLÍDROVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
člen výboru |
15.09.2018 |
Adresa: |
16000, 22197427, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zelená, 1084, 15 |
|
RENÁTA FLÍDROVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
člen výboru |
15.09.2018 |
Adresa: |
16000, 22197427, Praha, Dejvice, Zelená, 1084, 15, Zelená 1084/15, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
PETRA REJCHRTOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
předseda výboru |
05.08.2015 |
Adresa: |
14200, 21869065, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
Petra Rejchrtová
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
předseda výboru |
05.08.2015 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Petra Rejchrtová
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
předseda výboru |
10.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
LENKA MIKULIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2018
|
člen výboru |
10.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21869065, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
Antonín Janák
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
místopředseda výboru |
10.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
Petra Rejchrtová
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
předseda výboru |
10.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
LENKA MIKULIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2018
|
člen výboru |
10.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Antonín Janák
|
Neaktivní
od 25.10.2018
|
místopředseda výboru |
10.05.2013 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Edita Procházková
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
předseda výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
Petra Rejchrtová
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
místopředseda výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
Antonín Janák
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
člen výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha 4, Krč, Hurbanova, 1181, 30 |
|
Ing. EDITA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
předseda výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Petra Rejchrtová
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
místopředseda výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Antonín Janák
|
Neaktivní
od 10.05.2013
|
člen výboru |
31.07.2010 |
Adresa: |
14200, 21869065, Praha, Krč, Hurbanova, 1181, 30, Hurbanova 1181/30, Krč, 14200 Praha 4 |
|