Ing. JOSEF ŠVENDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2021 |
Adresa: |
16400, 78859824, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, V uličkách, 939 |
|
Ing. JOSEF ŠVENDA
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2021 |
Adresa: |
16400, 78859824, Praha, Nebušice, V uličkách, 939, V uličkách 939, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Mgr. VĚRA ŠVENDOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2022
|
Jednatel |
01.11.2021 |
Adresa: |
16400, 78859824, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, V uličkách, 939 |
|
Mgr. VĚRA ŠVENDOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2022
|
Jednatel |
01.11.2021 |
Adresa: |
16400, 78859824, Praha, Nebušice, V uličkách, 939, V uličkách 939, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Ing. JOSEF ŠVENDA
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
jednatel |
11.04.2019 |
Adresa: |
16400, 78859824, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, V uličkách, 939 |
|
Ing. JOSEF ŠVENDA
|
Neaktivní
od 01.11.2021
|
jednatel |
11.04.2019 |
Adresa: |
16400, 78859824, Praha, Nebušice, V uličkách, 939, V uličkách 939, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Bc. VĚRA ŠVENDOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2019
|
jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
16400, 78859824, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, V uličkách, 939 |
|
Bc. VĚRA ŠVENDOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2019
|
jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
16400, 78859824, Praha, Nebušice, V uličkách, 939, V uličkách 939, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Bc. Věra Švendová
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
jednatel |
27.08.2010 |
Adresa: |
16100, 22243364, Praha 6, Ruzyně, Jinočanská, 940, 7 |
|
Bc. Věra Švendová
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
jednatel |
27.08.2010 |
Adresa: |
16100, 22243364, Praha, Ruzyně, Jinočanská, 940, 7, Jinočanská 940/7, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Michaela Chumová
|
Neaktivní
od 27.08.2010
|
jednatel |
05.08.2010 |
Adresa: |
14900, 21840946, Praha 4, Chodov, V Jezírkách, 1541, 8 |
|
Michaela Chumová
|
Neaktivní
od 27.08.2010
|
jednatel |
05.08.2010 |
Adresa: |
14900, 21840946, Praha, Chodov, V jezírkách, 1541, 8, V jezírkách 1541/8, Chodov, 14900 Praha 4 |
|