KATEŘINA IŠTÓKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2020 |
Adresa: |
13000, 21769630, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Roháčova, 273, 40 |
|
KATEŘINA IŠTÓKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2020 |
Adresa: |
13000, 21769630, Praha, Žižkov, Roháčova, 273, 40, Roháčova 273/40, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
KATEŘINA IŠTÓKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2020
|
jednatel |
18.08.2017 |
Adresa: |
13000, 21778396, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Černínova, 1118, 4 |
|
KATEŘINA IŠTÓKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2020
|
jednatel |
18.08.2017 |
Adresa: |
13000, 21778396, Praha, Žižkov, Černínova, 1118, 4, Černínova 1118/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
KATEŘINA IŠTÓKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
19000, 22547070, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Kolbenova, 803, 28 |
|
KATEŘINA IŠTÓKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2017
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
19000, 22547070, Praha, Vysočany, Kolbenova, 803, 28, Kolbenova 803/28, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
KATEŘINA IŠTÓKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21772011, Praha, Žižkov, Bořivojova, 521, 64 |
|
KATEŘINA IŠTÓKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
19.11.2015 |
Adresa: |
13000, 21772011, Praha, Žižkov, Bořivojova, 521, 64, Bořivojova 521/64, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Kateřina Šarišská
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
jednatel |
05.06.2012 |
Adresa: |
13000, 21775541, Praha 3, Žižkov, Sudoměřská, 844, 41 |
|
Kateřina Šarišská
|
Neaktivní
od 19.11.2015
|
jednatel |
05.06.2012 |
Adresa: |
13000, 21775541, Praha, Žižkov, Sudoměřská, 844, 41, Sudoměřská 844/41, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jiří Kvasnička
|
Neaktivní
od 05.06.2012
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
21789509, Praha 3, Žižkov, V zahrádkách, 2016, 26 |
|
Jiří Kvasnička
|
Neaktivní
od 05.06.2012
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
13000, 21789509, Praha, Žižkov, V zahrádkách, 2016, 26, V zahrádkách 2016/26, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|