PAVEL HOCHMAN
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
místopředseda výboru |
21.05.2016 |
Adresa: |
26101, 23017058, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 303 |
|
MARIE BŘÍZOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
člen výboru |
21.05.2016 |
Adresa: |
26101, 23017074, Příbram, Příbram, Příbram VII, třída Osvobození, 305 |
|
IVANA ISÁKOVÁ KORECKÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
člen výboru |
21.05.2016 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 302 |
|
IVANA ISÁKOVÁ KORECKÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
člen výboru |
21.05.2016 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 302, náměstí 17. listopadu 302, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
PAVEL HOCHMAN
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
místopředseda výboru |
21.05.2016 |
Adresa: |
26101, 23017058, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 303, náměstí 17. listopadu 303, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
MARIE BŘÍZOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
člen výboru |
21.05.2016 |
Adresa: |
26101, 23017074, Příbram, Příbram, Příbram VII, třída Osvobození, 305, třída Osvobození 305, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Ing. STANISLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 21.05.2016
|
místopředseda výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 302 |
|
JIŘÍ HAŠPL
|
Neaktivní
od 21.05.2016
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017074, Příbram, Příbram VII, třída Osvobození, 305 |
|
PAVEL HOCHMAN
|
Neaktivní
od 21.05.2016
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017058, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 303 |
|
VLASTIMIL BŘEZINA
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
předseda výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017031, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 301 |
|
LUDMILA OLEJÁROVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017066, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 304 |
|
Ing. STANISLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 21.05.2016
|
místopředseda výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 302, náměstí 17. listopadu 302, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
JIŘÍ HAŠPL
|
Neaktivní
od 21.05.2016
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017074, Příbram, Příbram, Příbram VII, třída Osvobození, 305, třída Osvobození 305, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
PAVEL HOCHMAN
|
Neaktivní
od 21.05.2016
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017058, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 303, náměstí 17. listopadu 303, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
LUDMILA OLEJÁROVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017066, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 304, náměstí 17. listopadu 304, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
VLASTIMIL BŘEZINA
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
předseda výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
26101, 23017031, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 301, Politických vězňů 301, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
STANISLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
místopředseda |
09.07.2013 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 302 |
|
JIŘÍ HAŠPL
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
09.07.2013 |
Adresa: |
26101, 23017074, Příbram, Příbram VII, třída Osvobození, 305 |
|
JIŘÍ HAŠPL
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
09.07.2013 |
Adresa: |
26101, 23017074, Příbram, Příbram, Příbram VII, třída Osvobození, 305, třída Osvobození 305, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
STANISLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
místopředseda |
09.07.2013 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 302, náměstí 17. listopadu 302, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
STANISLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 302 |
|
Pavel Hochman
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram VII, Náměstí 17. listopadu, 302 |
|
STANISLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 302, náměstí 17. listopadu 302, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Pavel Hochman
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
08.03.2011 |
Adresa: |
26101, 23017040, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 302, náměstí 17. listopadu 302, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
Jiří Hašpl
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
místopředseda výboru |
25.08.2010 |
Adresa: |
26101, 23017074, Příbram VII, třída Osvobození, 305 |
|
Vlastimil Březina
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda výboru |
25.08.2010 |
Adresa: |
26101, 23017031, Příbram VII, Politických vězňů, 301 |
|
Ludmila Olejárová
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
25.08.2010 |
Adresa: |
26101, 23017066, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 304 |
|
JIŘÍ HAŠPL
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
místopředseda výboru |
25.08.2010 |
Adresa: |
26101, 23017074, Příbram, Příbram, Příbram VII, třída Osvobození, 305, třída Osvobození 305, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
LUDMILA OLEJÁROVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
25.08.2010 |
Adresa: |
26101, 23017066, Příbram, Příbram, Příbram VII, náměstí 17. listopadu, 304, náměstí 17. listopadu 304, Příbram VII, 26101 Příbram |
|
VLASTIMIL BŘEZINA
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda výboru |
25.08.2010 |
Adresa: |
26101, 23017031, Příbram, Příbram, Příbram VII, Politických vězňů, 301, Politických vězňů 301, Příbram VII, 26101 Příbram |
|