VITALII TIUPA
|
Neaktivní
od 08.09.2020
|
jednatel |
04.10.2018 |
Adresa: |
Město Nikolajev, ul. Budiveljnykiv 18b/4 |
|
VITALII TIUPA
|
Neaktivní
od 08.09.2020
|
jednatel |
04.10.2018 |
Adresa: |
Město Nikolajev, ul. Budiveljnykiv 18b/4, ul. Budiveljnykiv 18b/4, Město Nikolajev, Ukrajina |
|
VOLODYMYR NIKITYUK
|
Neaktivní
od 04.10.2018
|
jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
14200, 41544901, Praha, Písnice, Švihovská, 550, 17 |
|
VALERIY NIKITYUK
|
Neaktivní
od 04.10.2018
|
jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
14700, 21801789, Praha, Braník, Nad malým mýtem, 502, 1 |
|
VOLODYMYR NIKITYUK
|
Neaktivní
od 04.10.2018
|
jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
14200, 41544901, Praha, Písnice, Švihovská, 550, 17, Švihovská 550/17, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Valeriy Nikityuk
|
Neaktivní
od 04.10.2018
|
jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
14700, 21801789, Praha, Braník, Nad malým mýtem, 502, 1, Nad malým mýtem 502/1, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Volodymyr Nikityuk
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
jednatel |
12.10.2011 |
Adresa: |
14000, 21947929, Praha 4, Nusle, Na Pankráci, 968, 65 |
|
Valeriy Nikityuk
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
jednatel |
12.10.2011 |
Adresa: |
14000, 21801789, Praha 4, Braník, Nad Malým mýtem, 502, 1 |
|
Volodymyr Nikityuk
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
jednatel |
12.10.2011 |
Adresa: |
14000, 21947929, Praha, Nusle, Na Pankráci, 968, 65, Na Pankráci 968/65, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Valeriy Nikityuk
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
jednatel |
12.10.2011 |
Adresa: |
14700, 21801789, Praha, Braník, Nad malým mýtem, 502, 1, Nad malým mýtem 502/1, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Anna Belolikova
|
Neaktivní
od 12.10.2011
|
jednatel |
28.04.2011 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Svetlanovskij prospekt 47 |
|
Georgy Azarin
|
Neaktivní
od 12.10.2011
|
jednatel |
02.08.2010 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Graždanskij prospekt 4/1-135 |
|
Georgy Azarin
|
Neaktivní
od 12.10.2011
|
jednatel |
02.08.2010 |
Adresa: |
Sankt Peterburg, Graždanskij prospekt 4/1-135, Graždanskij prospekt 4/1-135, Sankt Peterburg, Rusko |
|