DOMINIK HAŠEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.12.2020 |
Adresa: |
26203, 26807564, Příbram, Nový Knín, Kozí Hory, 40 |
|
DOMINIK HAŠEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.12.2020 |
Adresa: |
26203, 26807564, Příbram, Nový Knín, Kozí Hory, 40, Kozí Hory 40, 26203 Nový Knín |
|
MUDr. JIŘÍ BESSER
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
22.08.2019 |
Adresa: |
26601, 40995976, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Na Golfu, 913 |
|
MUDr. JIŘÍ BESSER
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
22.08.2019 |
Adresa: |
26601, 40995976, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Na Golfu, 913, Na Golfu 913, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|
Mgr. JITKA SOUKUPOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
09.01.2016 |
Adresa: |
26601, 5928052, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Tovární, 80 |
|
Mgr. JITKA SOUKUPOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
09.01.2016 |
Adresa: |
26601, 5928052, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Tovární, 80, Tovární 80, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
DOMINIK HAŠEK
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
člen správní rady |
20.08.2015 |
Adresa: |
26601, 30980739, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Na Golfu, 914 |
|
DOMINIK HAŠEK
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
člen správní rady |
20.08.2015 |
Adresa: |
26601, 30980739, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Na Golfu, 914, Na Golfu 914, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|
DOMINIK HAŠEK
|
Neaktivní
od 20.08.2015
|
člen správní rady |
22.11.2013 |
Adresa: |
15200, 21999945, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Barrandovská, 180, 46 |
|
DOMINIK HAŠEK
|
Neaktivní
od 20.08.2015
|
člen správní rady |
22.11.2013 |
Adresa: |
15200, 21999945, Praha, Hlubočepy, Barrandovská, 180, 46, Barrandovská 180/46, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Dominik Hašek
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen správní rady |
24.08.2010 |
Adresa: |
10100, 26095645, Praha 10, Vršovice, Vršovická, 1525, 1b |
|
Mgr. Jitka Soukupová
|
Neaktivní
od 09.01.2016
|
člen správní rady |
24.08.2010 |
Adresa: |
26601, 5928052, Beroun-Město, Tovární, 80 |
|
MUDr. Jiří Besser
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
předseda správní rady |
24.08.2010 |
Adresa: |
26601, 5951739, Beroun-Závodí, Na Ostrově, 824 |
|
Dominik Hašek
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
člen správní rady |
24.08.2010 |
Adresa: |
10100, 26095645, Praha, Vršovice, Vršovická, 1525, 1b, Vršovická 1525/1b, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Mgr. JITKA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 09.01.2016
|
člen správní rady |
24.08.2010 |
Adresa: |
26601, 5928052, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Tovární, 80, Tovární 80, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
MUDr. Jiří Besser
|
Neaktivní
od 22.08.2019
|
předseda správní rady |
24.08.2010 |
Adresa: |
26601, 5951739, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Na Ostrově, 824, Na Ostrově 824, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|