VÁCLAV HOFMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
13.09.2023 |
Adresa: |
14700, 21961417, Praha, Podolí, Pod Klaudiánkou, 255, 6, Pod Klaudiánkou 255/6, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. MARTIN ZAJAC
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
26601, 41222661, Beroun, Beroun-Město, Palouček, 1913 |
|
VÁCLAV HOFMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22307940, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 1173, 10 |
|
Mgr. MARTIN ZAJAC
|
Aktivní
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
26601, 41222661, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Palouček, 1913, Palouček 1913, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
VÁCLAV HOFMANN
|
Neaktivní
od 13.09.2023
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22307940, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 1173, 10, Františka Křížka 1173/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Václav Hofmann
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
26.04.2012 |
Adresa: |
17000, 22307940, Praha 7, Holešovice, Františka Křížka, 1173, 10 |
|
VÁCLAV HOFMANN
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
26.04.2012 |
Adresa: |
17000, 22307940, Praha, Holešovice, Františka Křížka, 1173, 10, Františka Křížka 1173/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. Martin Zajac
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
16.08.2010 |
Adresa: |
26601, 26206200, Beroun, Beroun-město, Palouček, 1711 |
|
Mgr. Martin Zajac
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
16.08.2010 |
Adresa: |
26601, 26206200, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Palouček, 1711, Palouček 1711, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|