LENKA KOMÁREK LUŇÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2022 |
Adresa: |
25162, 26445221, Praha-východ, Svojetice, Svojetice, V Průhonu, 231 |
|
LENKA KOMÁREK LUŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2023
|
jednatel |
18.09.2022 |
Adresa: |
25162, 26445221, Praha-východ, Svojetice, Svojetice, V Průhonu, 231, V Průhonu 231, 25162 Svojetice |
|
LENKA LUŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2022
|
jednatel |
05.10.2018 |
Adresa: |
25162, 26445221, Praha-východ, Svojetice, Svojetice, V Průhonu, 231 |
|
LENKA LUŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2022
|
jednatel |
05.10.2018 |
Adresa: |
25162, 26445221, Praha-východ, Svojetice, Svojetice, V Průhonu, 231, V Průhonu 231, 25162 Svojetice |
|
LENKA LUŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
25101, 12717258, Praha-východ, Říčany, Říčany, Masarykovo nám., 35, 4 |
|
LENKA LUŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2018
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
25101, 12717258, Praha-východ, Říčany, Říčany, Masarykovo nám., 35, 4, Masarykovo nám. 35/4, 25101 Říčany |
|
LENKA LUŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
25101, 12717258, Říčany, Říčany, Masarykovo náměstí, 35, 4 |
|
LENKA LUŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
25101, 12717258, Praha-východ, Říčany, Říčany, Masarykovo nám., 35, 4, Masarykovo nám. 35/4, 25101 Říčany |
|
Bc. LENKA LUŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
27.12.2013 |
Adresa: |
25101, 12717258, Říčany, Říčany, Masarykovo náměstí, 35, 4 |
|
Bc. LENKA LUŇÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
27.12.2013 |
Adresa: |
25101, 12717258, Praha-východ, Říčany, Říčany, Masarykovo nám., 35, 4, Masarykovo nám. 35/4, 25101 Říčany |
|
Bc. Lenka Luňáková
|
Neaktivní
od 27.12.2013
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
25242, 27129705, Praha-západ, Jesenice, Cedrová, 1040 |
|
Bc. Lenka Luňáková
|
Neaktivní
od 27.12.2013
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
25242, 27129705, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Cedrová, 1040, Cedrová 1040, 25242 Jesenice |
|