Timur Akhmedov
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.10.2013 |
Adresa: |
Yakka Saroy, Besharig 49 |
|
TIMUR AKHMEDOV
|
Neaktivní
od 08.08.2023
|
člen představenstva |
21.10.2013 |
Adresa: |
Yakka Saroy, Besharig 49, Besharig 49, Yakka Saroy, Uzbecká republika |
|
JIŘÍ BERAN
|
Neaktivní
od 21.10.2013
|
člen představenstva |
19.09.2013 |
Adresa: |
17000, 27808416, Praha 7, Holešovice, Na Maninách, 1592, 9a |
|
JIŘÍ BERAN
|
Neaktivní
od 21.10.2013
|
člen představenstva |
19.09.2013 |
Adresa: |
17000, 27808416, Praha, Holešovice, Na Maninách, 1592, 9a, Na Maninách 1592/9a, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Petra Štrejnová
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
předseda představenstva |
13.08.2010 |
Adresa: |
15400, 22009591, Praha 5, Holyně, K Zabrkům, 74 |
|
Helena Nováková
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
člen představenstva |
13.08.2010 |
Adresa: |
18400, 22341013, Praha 8, Dolní Chabry, Ledčická, 664 |
|
Václav Šámal
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
člen představenstva |
13.08.2010 |
Adresa: |
18000, 22389172, Praha 8, Libeň, Na sypkém, 1686, 4 |
|
Petra Štrejnová
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
předseda představenstva |
13.08.2010 |
Adresa: |
15400, 22009591, Praha, Holyně, K Zabrkům, 74, 6, K Zabrkům 74/6, Holyně, 15400 Praha 5 |
|
HELENA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
člen představenstva |
13.08.2010 |
Adresa: |
18400, 22341013, Praha, Dolní Chabry, Ledčická, 664, 29, Ledčická 664/29, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Václav Šámal
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
člen představenstva |
13.08.2010 |
Adresa: |
18000, 22389172, Praha, Libeň, Na sypkém, 1686, 4, Na sypkém 1686/4, Libeň, 18000 Praha 8 |
|