MIROSLAV KAŠPAR
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22284621, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Kladenská, 57, 87 |
|
MIROSLAV KAŠPAR
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2016 |
Adresa: |
16000, 22284621, Praha, Vokovice, Kladenská, 57, 87, Kladenská 57/87, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. LIBOR PROUZA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
14000, 21941645, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Nuselská, 2, 1 |
|
Ing. LIBOR PROUZA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
14000, 21941645, Praha, Nusle, Nuselská, 2, 1, Nuselská 2/1, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MIROSLAV KAŠPAR
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
16400, 30977851, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Dubová, 54 |
|
MIROSLAV KAŠPAR
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
jednatel |
25.03.2015 |
Adresa: |
16400, 30977851, Praha, Nebušice, Dubová, 54, Dubová 54, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
Ing. PAVEL SPILKA
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
17.10.2012 |
Adresa: |
25203, 27851486, Řitka, Řitka, Za Štěpnicí, 311 |
|
Ing. PAVEL SPILKA
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
17.10.2012 |
Adresa: |
25203, 27851486, Praha-západ, Řitka, Řitka, Za Štěpnicí, 311, Za Štěpnicí 311, 25203 Řitka |
|
Ing. Libor Prouza
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
14000, 21944024, Hlavní město Praha, Praha 4, Nusle, Nuselská, 401, 4 |
|
Martin Prachař
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
40331, 17770751, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Hluboká, 480 |
|
Ing. Libor Prouza
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
14000, 21944024, Praha, Nusle, Nuselská, 401, 4, Nuselská 401/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MARTIN PRACHAŘ
|
Neaktivní
od 25.03.2015
|
jednatel |
07.06.2012 |
Adresa: |
40331, 17770751, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Hluboká, 480, Hluboká 480, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem |
|
Ingrid Stirberová
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Pod lázní, 745, 5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2012
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|