VASYL MALYARCHUK
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
14.11.2019 |
Adresa: |
25001, 14492393, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Popovice, 21 |
|
VASYL MALYARCHUK
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
14.11.2019 |
Adresa: |
25001, 14492393, Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Popovice, 21, Popovice 21, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|
OLHA MAYOR
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
06.03.2019 |
Adresa: |
12800, 21758735, Hlavní město Praha, Praha, Vyšehrad, Neklanova, 101, 6 |
|
OLHA MAYOR
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
06.03.2019 |
Adresa: |
12800, 21758735, Praha, Vyšehrad, Neklanova, 101, 6, Neklanova 101/6, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
IVAN TETYANYCH
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
13.06.2018 |
Adresa: |
53373, 7637764, Pardubice, Uhersko, Uhersko, 62 |
|
IVAN TETYANYCH
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
13.06.2018 |
Adresa: |
53373, 7637764, Pardubice, Uhersko, Uhersko, 62, č.p. 62, 53373 Uhersko |
|
Vasyl Rishko
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
09.10.2017 |
|
PETRO LIHOSTAYEV
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
24.06.2017 |
Adresa: |
15600, 22132023, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Na vrškách, 174 |
|
PETRO LIHOSTAYEV
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
24.06.2017 |
Adresa: |
15600, 22132023, Praha, Zbraslav, Na vrškách, 174, Na vrškách 174, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ROMAN FEDORCHUK
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
16.03.2017 |
Adresa: |
19900, 42061971, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Pavla Beneše, 750, 10 |
|
ROMAN FEDORCHUK
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
16.03.2017 |
Adresa: |
19900, 42061971, Praha, Letňany, Pavla Beneše, 750, 10, Pavla Beneše 750/10, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
ACULINA CEBAN
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
19300, 22452010, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, Chodovická, 2279, 53 |
|
ACULINA CEBAN
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
19300, 22452010, Praha, Horní Počernice, Chodovická, 2279, 53, Chodovická 2279/53, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
OLHA MAYOR
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
jednatel |
29.07.2016 |
Adresa: |
16300, 22251626, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Makovského, 1177, 1 |
|
OLHA MAYOR
|
Neaktivní
od 06.03.2019
|
jednatel |
29.07.2016 |
Adresa: |
16300, 22251626, Praha, Řepy, Makovského, 1177, 1, Makovského 1177/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Olha Mayor
|
Neaktivní
od 29.07.2016
|
jednatel |
09.06.2016 |
|
OLHA MAYOR
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
16300, 22251626, Praha, Řepy, Makovského, 1177, 1 |
|
ACULINA CEBAN
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
19000, 22713450, Praha, Střížkov, Děčínská, 468, 11 |
|
ROMAN FEDORCHUK
|
Neaktivní
od 16.03.2017
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
18000, 22387587, Praha, Libeň, Františka Kadlece, 1514, 4 |
|
PETRO LIHOSTAYEV
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
15600, 22140620, Praha, Zbraslav, Na Baních, 1047 |
|
VASYL RISHKO
|
Neaktivní
od 09.10.2017
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
18200, 22369198, Praha, Kobylisy, Rajmonova, 1195, 7 |
|
IVAN TETYANYCH
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
53401, 7538430, Chvojenec, Chvojenec, 31 |
|
VASYL MALYARCHUK
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
10600, 22687025, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2929, 30 |
|
TYMOFIY RUSHCHAK
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
14000, 21951811, Praha, Nusle, V Horkách, 1387, 7 |
|
MAR´YANA NAPUD
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
Rachivkij, Velykyj Bičkiv, Zakarpatská oblast, Pidhirna 29 |
|
Ivan Stoyka
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
|
SERHIY LEKHMAN
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
|
SVETLANA BABII
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
|
SERHIY BANAHA
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
29501, 2528525, Dolní Krupá, Dolní Krupá, 39 |
|
VIKTORIYA DEMCHUK
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
10100, 22661336, Praha, Vršovice, Na spojce, 609, 4 |
|
LEONID PANCENCO
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
Becti, Koniva 21-16 |
|
HALYNA LUKAVA
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
28401, 11436191, Kutná Hora, Karlov, Čáslavská, 173, 49 |
|
VADYM KUHENYEV
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
|
VITALII BURDUJA
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
30100, 24530603, Plzeň, Jižní Předměstí, Přemyslova, 89, 48 |
|
VOLODYMYR RISHKO
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
14800, 21875979, Praha, Kunratice, Vídeňská, 51, 138 |
|
OLHA MAYOR
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
16300, 22251626, Praha, Řepy, Makovského, 1177, 1, Makovského 1177/1, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
ACULINA CEBAN
|
Neaktivní
od 21.12.2016
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
19000, 22713450, Praha, Střížkov, Děčínská, 468, 11, Děčínská 468/11, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
ROMAN FEDORCHUK
|
Neaktivní
od 16.03.2017
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
18000, 22387587, Praha, Libeň, Františka Kadlece, 1514, 4, Františka Kadlece 1514/4, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
PETRO LIHOSTAYEV
|
Neaktivní
od 24.06.2017
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
15600, 22140620, Praha, Zbraslav, Na Baních, 1047, Na Baních 1047, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
VASYL RISHKO
|
Neaktivní
od 09.10.2017
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
18200, 22369198, Praha, Kobylisy, Rajmonova, 1195, 7, Rajmonova 1195/7, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
IVAN TETYANYCH
|
Neaktivní
od 13.06.2018
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
53401, 7538430, Pardubice, Chvojenec, Chvojenec, 31, č.p. 31, 53401 Chvojenec |
|
VASYL MALYARCHUK
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
10600, 22687025, Praha, Záběhlice, Jabloňová, 2929, 30, Jabloňová 2929/30, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
TYMOFIY RUSHCHAK
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
14000, 21951811, Praha, Nusle, V Horkách, 1387, 7, V Horkách 1387/7, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MAR´YANA NAPUD
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
Rachivkij, Velykyj Bičkiv, Zakarpatská oblast, Pidhirna 29, Pidhirna 29, Rachivkij, Velykyj Bičkiv, Zakarpatská oblast, Ukrajina |
|
SERHIY BANAHA
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
29501, 2528525, Mladá Boleslav, Dolní Krupá, Dolní Krupá, 39, č.p. 39, 29501 Dolní Krupá |
|
VIKTORIYA DEMCHUK
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
10100, 22661336, Praha, Vršovice, Na spojce, 609, 4, Na spojce 609/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
LEONID PANCENCO
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
Becti, Koniva 21-16, Koniva 21-16, Becti, Moldavsko |
|
HALYNA LUKAVA
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
28401, 11436191, Kutná Hora, Kutná Hora, Karlov, Čáslavská, 173, 49, Čáslavská 173/49, Karlov, 28401 Kutná Hora |
|
VITALII BURDUJA
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
30100, 24530603, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Přemyslova, 89, 48, Přemyslova 89/48, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
VOLODYMYR RISHKO
|
Neaktivní
od 10.02.2020
|
jednatel |
11.03.2016 |
Adresa: |
14800, 21875979, Praha, Kunratice, Vídeňská, 51, 138, Vídeňská 51/138, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Mariya Murchenko
|
Neaktivní
od 07.10.2013
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Ivano-Frankovska oblast, Iršava, Ukrainska 225a |
|
Tymofiy Rushchak
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Mižhirrja, Proghidna 125 |
|
Mar´yana Napud
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Rachivskij, Velykyj Bičkiv, Pidhirna 29 |
|
Olha Mayor
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Chuskyj okres, Drahovo, Lenina 156 |
|
Aculina Ceban
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
|
Vasyl Malyarchuk
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Ivano-Frankovska oblast, Rožnjavskyj okres, Kamin, Hajova 32 |
|
Petro Lihostayev
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Rachiv, Čapajeva 10 |
|
Ivan Stoyka
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Kryčovo, Sportyvna 9 |
|
Serhiy Lekhman
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Drahovo, Kolomyja 25 |
|
Svetlana Babii
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
|
Serhiy Banaha
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Krym, Rachiv, Veiykyj Byčkiv 26 |
|
Viktoriya Demchuk
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Ivano-Frankovska oblast, Rachiv 18 |
|
Leonid Pancenco
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Becti, Koniva 21-16 |
|
Halyna Lukava
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Ternopilska oblast Drahobyč 20 |
|
Vadym Kuhenyev
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Lvivska oblast, Antonovyča 77-5 |
|
Vitalii Burduja
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Orhei, Vora de Vos |
|
Volodymyr Rishko
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Chuskyj, Drahovo, Lenina 73 |
|
Roman Fedorchuk
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Rivnecka oblast, Dubno, Haharina 15 |
|
Ivan Tetyanych
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Tjačivskyj okres, Bedevlja, Lenina 214 |
|
Vasyl Rishko
|
Neaktivní
od 11.03.2016
|
jednatel |
17.08.2010 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Chuskyj, Zabrid, Ševčenka 9 |
|