ZDEŇKA ZÝKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.08.2023 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
HANA MICHALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
FRANTIŠEK MICHAL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.09.2021 |
Adresa: |
25244, 6477569, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Na Skalce, 288 |
|
LUKÁŠ KRŠKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.09.2021 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
FRANTIŠEK MICHAL
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
21.09.2021 |
Adresa: |
25244, 6477569, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Na Skalce, 288, Na Skalce 288, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
LUKÁŠ KRŠKA
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.09.2021 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
HANA MICHALOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2023
|
člen výboru |
11.03.2022 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
DUŠAN ČECH
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen výboru |
31.08.2019 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
DUŠAN ČECH
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen výboru |
31.08.2019 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
FRANTIŠEK MICHAL
|
Neaktivní
od 21.09.2021
|
předseda výboru |
15.05.2019 |
Adresa: |
25244, 6477569, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Na Skalce, 288 |
|
FRANTIŠEK MICHAL
|
Neaktivní
od 21.09.2021
|
předseda výboru |
15.05.2019 |
Adresa: |
25244, 6477569, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Na Skalce, 288, Na Skalce 288, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
FRANTIŠEK MICHAL
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
předseda výboru |
09.06.2016 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
JAROSLAV PEJSAR
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
člen výboru |
09.06.2016 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
LUKÁŠ KRŠKA
|
Neaktivní
od 21.09.2021
|
místopředseda výboru |
09.06.2016 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
FRANTIŠEK MICHAL
|
Neaktivní
od 15.05.2019
|
předseda výboru |
09.06.2016 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
JAROSLAV PEJSAR
|
Neaktivní
od 31.08.2019
|
člen výboru |
09.06.2016 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
LUKÁŠ KRŠKA
|
Neaktivní
od 21.09.2021
|
místopředseda výboru |
09.06.2016 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
LUKÁŠ KRŠKA
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Člen výboru |
06.10.2015 |
Adresa: |
28924, 28129938, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
LUKÁŠ KRŠKA
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Člen výboru |
06.10.2015 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
Kateřina Vondrášková
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
člen výboru |
09.11.2011 |
Adresa: |
28924, 28129938, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
Jiří Vrtiš
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
předseda výboru |
09.11.2011 |
Adresa: |
28924, 28129938, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
František Michal
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
místopředseda výboru |
09.11.2011 |
Adresa: |
28924, 28129938, Milovice, Mladá, Spojovací, 563 |
|
Kateřina Vondrášková
|
Neaktivní
od 06.10.2015
|
člen výboru |
09.11.2011 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
Jiří Vrtiš
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
předseda výboru |
09.11.2011 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
FRANTIŠEK MICHAL
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
místopředseda výboru |
09.11.2011 |
Adresa: |
28924, 28129938, Nymburk, Milovice, Mladá, Spojovací, 563, Spojovací 563, Mladá, 28924 Milovice |
|
VEP invest s.r.o.
28363515 |
Neaktivní
od 07.09.2011
|
pověřený vlastník |
25.08.2010 |
Adresa: |
12000, 25231499, Praha 2, Praha 2, Kunětická, 2534/2 |
|
VEP invest s.r.o.
28363515 |
Neaktivní
od 07.09.2011
|
pověřený vlastník |
25.08.2010 |
Adresa: |
12000, 25231499, Praha, Vinohrady, Kunětická, 2534, 2, Kunětická 2534/2, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|