BARBORA BERAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.05.2019 |
Adresa: |
26401, 17293189, Příbram, Štětkovice, Bořená Hora, 6 |
|
BARBORA BERAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.05.2019 |
Adresa: |
26401, 17293189, Příbram, Štětkovice, Bořená Hora, 6, Bořená Hora 6, 26401 Štětkovice |
|
TOMÁŠ CHMEL
|
Aktivní
|
|
11.02.2015 |
Adresa: |
26401, 17293189, Štětkovice, Bořená Hora, 6 |
|
TOMÁŠ CHMEL
|
Aktivní
|
|
11.02.2015 |
Adresa: |
26401, 17293189, Příbram, Štětkovice, Bořená Hora, 6, Bořená Hora 6, 26401 Štětkovice |
|
BARBORA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2019
|
Jednatel |
31.01.2019 |
Adresa: |
26401, 17293189, Příbram, Štětkovice, Bořená Hora, 6 |
|
BARBORA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 25.05.2019
|
Jednatel |
31.01.2019 |
Adresa: |
26401, 17293189, Příbram, Štětkovice, Bořená Hora, 6, Bořená Hora 6, 26401 Štětkovice |
|
HELENA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
|
11.02.2015 |
Adresa: |
26401, 17293189, Štětkovice, Bořená Hora, 6 |
|
HELENA CHMELOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2019
|
|
11.02.2015 |
Adresa: |
26401, 17293189, Příbram, Štětkovice, Bořená Hora, 6, Bořená Hora 6, 26401 Štětkovice |
|
Tomáš Chmel
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
25701, 14286041, Postupice, Blanická, 13 |
|
Helena Chmelová
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
25701, 14286041, Postupice, Blanická, 13 |
|
Tomáš Chmel
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
25701, 14286041, Benešov, Postupice, Postupice, Blanická, 13, Blanická 13, 25701 Postupice |
|
Helena Chmelová
|
Neaktivní
od 11.02.2015
|
jednatel |
25.08.2010 |
Adresa: |
25701, 14286041, Benešov, Postupice, Postupice, Blanická, 13, Blanická 13, 25701 Postupice |
|