Ing. ANTONÍN WACHTEL
|
Aktivní
|
JEDNATEL |
04.06.2019 |
Adresa: |
43401, 40348164, Most, Most, Most, Slepá, 3134 |
|
Ing. ANTONÍN WACHTEL
|
Aktivní
|
JEDNATEL |
04.06.2019 |
Adresa: |
43401, 40348164, Most, Most, Most, Slepá, 3134, Slepá 3134, 43401 Most |
|
PETR ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
Jednatel |
06.02.2019 |
Adresa: |
43401, 5092566, Most, Most, Most, Františka Malíka, 1003, 37 |
|
PETR ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 04.06.2019
|
Jednatel |
06.02.2019 |
Adresa: |
43401, 5092566, Most, Most, Most, Františka Malíka, 1003, 37, Františka Malíka 1003/37, 43401 Most |
|
ANTONÍN WACHTEL
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
jednatel |
17.01.2013 |
Adresa: |
43401, 40348164, Most, Most, Slepá, 3134 |
|
ANTONÍN WACHTEL
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
jednatel |
17.01.2013 |
Adresa: |
43401, 40348164, Most, Most, Most, Slepá, 3134, Slepá 3134, 43401 Most |
|
Ing. Antonín Wachtel
|
Neaktivní
od 17.01.2013
|
jednatel |
27.06.2011 |
Adresa: |
43401, 5087554, Most, J.A.Komenského, 499, 6 |
|
Ing. Antonín Wachtel
|
Neaktivní
od 17.01.2013
|
jednatel |
27.06.2011 |
Adresa: |
43401, 5087554, Most, Most, Most, J. A. Komenského, 499, 6, J. A. Komenského 499/6, 43401 Most |
|
Mgr. Miroslava Soukupová
|
Neaktivní
od 27.06.2011
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
15200, 22004629, Praha 5, Hlubočepy, Renoirova, 624, 1 |
|
Mgr. Miroslava Soukupová
|
Neaktivní
od 27.06.2011
|
jednatel |
29.09.2010 |
Adresa: |
15200, 22004629, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 624, 1, Renoirova 624/1, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
jednatel |
01.09.2010 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha 6, Břevnov, Moravanů, 2153, 37 |
|
JAN LUSTIG
|
Neaktivní
od 29.09.2010
|
jednatel |
01.09.2010 |
Adresa: |
16900, 22173331, Praha, Břevnov, Moravanů, 2153, 37, Moravanů 2153/37, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|