Ing. ROMAN ZÁMEČNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2020 |
Adresa: |
10000, 22625763, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53 |
|
Ing. PETR STREJČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.01.2020 |
Adresa: |
63700, 26739348, Brno-město, Brno, Jundrov, Březová, 808, 81 |
|
Ing. ROMAN ZÁMEČNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2020 |
Adresa: |
10000, 22625763, Praha, Strašnice, Černokostelecká, 2198, 53, Černokostelecká 2198/53, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. PETR STREJČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.01.2020 |
Adresa: |
63700, 26739348, Brno-město, Brno, Jundrov, Březová, 808, 81, Březová 808/81, Jundrov, 63700 Brno |
|
JOHN COLUM O’CONNELL
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
jednatel |
02.03.2019 |
Adresa: |
T12EH5K, Cork, 22 Lindville, Blackrock Rd |
|
JOHN COLUM O’CONNELL
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
jednatel |
02.03.2019 |
Adresa: |
Cork, 22 Lindville, Blackrock Rd, T12EH5K, 22 Lindville, Blackrock Rd, T12EH5K Cork, Irsko |
|
ALLAN SCHOUTEN
|
Neaktivní
od 02.03.2019
|
jednatel |
28.12.2016 |
Adresa: |
D13AT82, Portmarnock, Co. Dublin, 63 Drumnigh Wood, Drumnigh Road |
|
JOHN HAMILTON
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
jednatel |
28.12.2016 |
Adresa: |
A94CP46, Stillorgan, Co. Dublin, 31 Allen Park Rd. |
|
ALLAN SCHOUTEN
|
Neaktivní
od 02.03.2019
|
jednatel |
28.12.2016 |
Adresa: |
Portmarnock, Co. Dublin, 63 Drumnigh Wood, Drumnigh Road, D13AT82, 63 Drumnigh Wood, Drumnigh Road, D13AT82 Portmarnock, Co. Dublin, Irsko |
|
JOHN HAMILTON
|
Neaktivní
od 07.01.2020
|
jednatel |
28.12.2016 |
Adresa: |
Stillorgan, Co. Dublin, 31 Allen Park Rd., A94CP46, 31 Allen Park Rd., A94CP46 Stillorgan, Co. Dublin, Irsko |
|
MICHAEL JAMES SHELLY
|
Neaktivní
od 28.12.2016
|
jednatel |
22.06.2015 |
Adresa: |
Dalkey, Co. Dublin, Rocklands, Harbour Road 1 |
|
Michael James Shelly
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
jednatel |
11.11.2010 |
Adresa: |
Dalkey, Co. Dublin, Rocklands, Harbour Road 1 |
|
JUDr. Dana Kořínková
|
Neaktivní
od 11.11.2010
|
jednatel |
02.09.2010 |
Adresa: |
10200, 22575766, Praha 10, Hostivař, Chudenická, 1080, 12 |
|
JUDr. Dana Kořínková
|
Neaktivní
od 11.11.2010
|
jednatel |
02.09.2010 |
Adresa: |
10200, 22575766, Praha, Hostivař, Chudenická, 1080, 12, Chudenická 1080/12, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|