ADAM PAROULEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.12.2019 |
Adresa: |
67401, 18743161, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Zahradní, 405, 11 |
|
ADAM PAROULEK
|
Aktivní
|
jednatel |
11.12.2019 |
Adresa: |
67401, 18743161, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Zahradní, 405, 11, Zahradní 405/11, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
IVANA ŠPETLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
jednatel |
06.11.2018 |
Adresa: |
58601, 12354970, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Erbenova, 2598, 33 |
|
IVANA ŠPETLOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2019
|
jednatel |
06.11.2018 |
Adresa: |
58601, 12354970, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Erbenova, 2598, 33, Erbenova 2598/33, 58601 Jihlava |
|
Ing. FILIP KADEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
|
06.01.2015 |
Adresa: |
61200, 19705981, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vackova, 1352, 51 |
|
Ing. FILIP KADEŘÁBEK
|
Neaktivní
od 06.11.2018
|
|
06.01.2015 |
Adresa: |
61200, 19705981, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vackova, 1352, 51, Vackova 1352/51, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ondřej Košťál
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
jednatel |
06.09.2010 |
Adresa: |
53012, 7723482, Pardubice, Erno Košťála, 973 |
|
Ing. Filip Kadeřábek
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
jednatel |
06.09.2010 |
Adresa: |
60200, 25084461, Brno, Lipová, 243, 33 |
|
Ondřej Košťál
|
Neaktivní
od 19.04.2013
|
jednatel |
06.09.2010 |
Adresa: |
53012, 7723482, Pardubice, Pardubice, Studánka, Erno Košťála, 973, Erno Košťála 973, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Ing. Filip Kadeřábek
|
Neaktivní
od 06.01.2015
|
jednatel |
06.09.2010 |
Adresa: |
60200, 25084461, Brno-město, Brno, Pisárky, Lipová, 243, 33, Lipová 243/33, Pisárky, 60200 Brno |
|