NIKOLAY BORISOV
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
Rusko, Angarsk, ul. Lesnaya 7 |
|
IRINA BORISOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
Rusko, Angarsk, Lesnaya 7 |
|
NIKOLAY BORISOV
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
Rusko, Angarsk, ul. Lesnaya 7, ul. Lesnaya 7, Rusko, Angarsk, Rusko |
|
IRINA BORISOVA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2015 |
Adresa: |
Rusko, Angarsk, Lesnaya 7, Lesnaya 7, Rusko, Angarsk, Rusko |
|
Volodymyr Fedoriv
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
Rivne, Pavljučenka, 20, 67 |
|
Serhiy Smetana
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
Viktorivka, Ternopilská oblast |
|
Volodymyr Fedoriv
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
Rivne, Pavljučenka, 67, Pavljučenka 20/67, Rivne, Ukrajina |
|
Serhiy Smetana
|
Neaktivní
od 10.08.2015
|
jednatel |
12.09.2012 |
Adresa: |
Viktorivka, Ternopilská oblast, Viktorivka, Ternopilská oblast, Ukrajina |
|
Mariya Korobkova
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.09.2010 |
Adresa: |
Chukva, Lvovská oblast |
|
Iryna Prozorovska
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.09.2010 |
Adresa: |
Jaslav, Chmelnická oblast |
|
Lyudmyla Husar
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.09.2010 |
Adresa: |
Hruševo,Zakarpatská oblast |
|
Volodymyr Ohorodnyk
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.09.2010 |
Adresa: |
Stavčany, Lvivská oblast |
|
Zinaida Postica
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.09.2010 |
|
Taras Kyrchey
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.09.2010 |
Adresa: |
Boryslav, Lvivská oblast |
|
Yuriy Yaremchuk
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.09.2010 |
Adresa: |
Bystricja, Ivano-Frankovska oblast |
|
Djamshed Bozorov
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
27.09.2010 |
|
Ihar Siuld
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
10400, 27619583, Praha 10, Pečárková, 177, 8 |
|
Yaroslav Zavalnytskyy
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
Bučač, Ternopolska oblast, ul. Sičovych Strilciv 3 |
|
Yuriy Paterylo
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
Kremenčuk, Cialkovskogo 138 |
|
Vasyl Ponayda
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
Suchodil, Ivano-Frankovská oblast |
|
Yuliya Andriyuk
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
Kolodenka, Molodižna 1 |
|
Svitlana Pryadun
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
|
Marta Polukarova
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
Užhorod, Ozerna 25 |
|
Olena Chalovka
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
Zolotarevo, Zakarpatska oblast |
|
Anastasia Scripnic
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
Chisinau, Štefan čel Mare |
|
Ivan Palashovskyy
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
Ulyčne, Lvivska oblast, Škilna 48 |
|
Ihar Siuld
|
Neaktivní
od 12.09.2012
|
jednatel |
09.09.2010 |
Adresa: |
10400, 27619583, Praha, Pitkovice, Pečárková, 177, 8, Pečárková 177/8, Pitkovice, 10400 Praha 10 |
|