Ing. RADOVAN LYER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
34192, 71067353, Klatovy, Modrava, Modrava, 10 |
|
Ing. RADOVAN LYER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.03.2016 |
Adresa: |
34192, 71067353, Klatovy, Modrava, Modrava, 10, č.p. 10, 34192 Modrava |
|
Ing. RADOVAN LYER
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
28.05.2015 |
Adresa: |
19000, 25191098, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 140, 7 |
|
Ing. Radovan Lyer
|
Neaktivní
od 16.03.2016
|
jednatel |
28.05.2015 |
Adresa: |
19000, 25191098, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 140, 7, bratří Dohalských 140/7, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. RADOVAN LYER
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
jednatel |
01.06.2014 |
Adresa: |
19000, 25191098, Praha 9, Vysočany, bratří Dohalských, 140, 7 |
|
Ing. Radovan Lyer
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
jednatel |
01.06.2014 |
Adresa: |
19000, 25191098, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 140, 7, bratří Dohalských 140/7, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. RADOVAN LYER
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
19000, 25191098, Praha 9, Vysočany, bratří Dohalských, 140, 7 |
|
Ing. Radovan Lyer
|
Neaktivní
od 01.06.2014
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
19000, 25191098, Praha, Vysočany, bratří Dohalských, 140, 7, bratří Dohalských 140/7, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
08.09.2010 |
Adresa: |
27303, 27947530, Stochov, Honice, U Topolu, 157 |
|
Jana Grossová
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
08.09.2010 |
Adresa: |
27303, 27947530, Kladno, Stochov, Honice, U Topolu, 157, U Topolu 157, Honice, 27303 Stochov |
|