LIBOR PODMOL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
25801, 25202995, Benešov, Vlašim, Znosim, 26 |
|
FILIP PODMOL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
25801, 25202995, Benešov, Vlašim, Znosim, 26 |
|
VLASTIMIL BEJBL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
25601, 2942071, Benešov, Benešov, Benešov, Hálkova, 1017 |
|
FILIP PODMOL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
25801, 25202995, Benešov, Vlašim, Znosim, 26, Znosim 26, 25801 Vlašim |
|
VLASTIMIL BEJBL
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
25601, 2942071, Benešov, Benešov, Benešov, Hálkova, 1017, Hálkova 1017, 25601 Benešov |
|
LIBOR PODMOL
|
Neaktivní
od 19.12.2023
|
jednatel |
10.10.2019 |
Adresa: |
25801, 25202995, Benešov, Vlašim, Znosim, 26, Znosim 26, 25801 Vlašim |
|
TOMÁŠ BOŤA
|
Neaktivní
od 10.10.2019
|
jednatel |
22.10.2018 |
Adresa: |
25601, 2942771, Benešov, Benešov, Benešov, Na Spořilově, 1142 |
|
TOMÁŠ BOŤA
|
Neaktivní
od 10.10.2019
|
jednatel |
22.10.2018 |
Adresa: |
25601, 2942771, Benešov, Benešov, Benešov, Na Spořilově, 1142, Na Spořilově 1142, 25601 Benešov |
|
Lucie Halilovová
|
Neaktivní
od 22.10.2018
|
jednatel |
16.09.2010 |
Adresa: |
33101, 696102, Plasy, Žebnická, 329 |
|
Lucie Halilovová
|
Neaktivní
od 22.10.2018
|
jednatel |
16.09.2010 |
Adresa: |
33101, 696102, Plzeň-sever, Plasy, Plasy, Žebnická, 329, Žebnická 329, 33101 Plasy |
|