MILAN JANKŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2021 |
Adresa: |
16200, 22262628, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 644, 12 |
|
MILAN JANKŮ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2021 |
Adresa: |
16200, 22262628, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 644, 12, Nad hradním vodojemem 644/12, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
MILAN JANKŮ
|
Neaktivní
od 24.08.2021
|
jednatel |
09.11.2013 |
Adresa: |
16000, 22262865, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Pod hradbami, 661, 11 |
|
MILAN JANKŮ
|
Neaktivní
od 24.08.2021
|
jednatel |
09.11.2013 |
Adresa: |
16000, 22262865, Praha, Střešovice, Pod hradbami, 661, 11, Pod hradbami 661/11, Střešovice, 16000 Praha 6 |
|
MILAN JANKŮ
|
Neaktivní
od 09.11.2013
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
16000, 22201301, Praha 6, Dejvice, Nad Strakovkou, 1391, 6 |
|
MILAN JANKŮ
|
Neaktivní
od 09.11.2013
|
jednatel |
18.07.2013 |
Adresa: |
16000, 22201301, Praha, Dejvice, Nad Strakovkou, 1391, 6, Nad Strakovkou 1391/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MILAN JANKŮ
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
jednatel |
01.02.2013 |
Adresa: |
16000, 22201301, Praha, Dejvice, Nad Strakovkou, 1391, 6 |
|
MILAN JANKŮ
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
jednatel |
01.02.2013 |
Adresa: |
16000, 22201301, Praha, Dejvice, Nad Strakovkou, 1391, 6, Nad Strakovkou 1391/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ingrid Stirberová
|
Neaktivní
od 01.02.2013
|
jednatel |
17.09.2010 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Pod lázní, 745, 5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2013
|
jednatel |
17.09.2010 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|