OLGA KATERYNIUK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22692649, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 961, 35 |
|
BOHDAN KATERYNYUK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22692649, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 961, 35 |
|
VIRA BUKOVETSKA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22692649, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 961, 35 |
|
OLGA KATERYNIUK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22692649, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 961, 35, Kpt. Stránského 961/35, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
BOHDAN KATERYNYUK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22692649, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 961, 35, Kpt. Stránského 961/35, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
VIRA BUKOVETSKA
|
Neaktivní
od 21.06.2023
|
jednatel |
03.02.2016 |
Adresa: |
19800, 22692649, Praha, Černý Most, Kpt. Stránského, 961, 35, Kpt. Stránského 961/35, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Olga Kateryniuk
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
02.11.2010 |
Adresa: |
101, Chust, Zakarpatská oblast, Ščorsa 8 |
|
Bohdan Katerynyuk
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
02.11.2010 |
Adresa: |
101, Rachov, Dilove, Zakarpatská obl. , Míru 47 |
|
Olga Kateryniuk
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
02.11.2010 |
Adresa: |
Chust, Zakarpatská oblast, Ščorsa 8 |
|
Bohdan Katerynyuk
|
Neaktivní
od 03.02.2016
|
jednatel |
02.11.2010 |
Adresa: |
Rachov, Dilove, Zakarpatská obl. , Míru 47 |
|
Olga Kateryniuk
|
Neaktivní
od 02.11.2010
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
101, Chrust, Zakarpatská oblast, Ščorsa 8 |
|
Bohdan Katerynyuk
|
Neaktivní
od 02.11.2010
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
101, Tachov, Dilove, Zakarpatská obl. , Míru 47 |
|
Olga Kateryniuk
|
Neaktivní
od 02.11.2010
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
Chrust, Zakarpatská oblast, Ščorsa 8 |
|
Bohdan Katerynyuk
|
Neaktivní
od 02.11.2010
|
jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
Tachov, Dilove, Zakarpatská obl. , Míru 47 |
|