JOSEF KUČERA
|
Neaktivní
od 05.02.2019
|
jednatel |
14.04.2018 |
Adresa: |
53002, 7765622, Pardubice, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí, 1 |
|
JOSEF KUČERA
|
Neaktivní
od 05.02.2019
|
jednatel |
14.04.2018 |
Adresa: |
53002, 7765622, Pardubice, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí, 1, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
|
JOSEF KUČERA
|
Neaktivní
od 14.04.2018
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
53002, 7707681, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1884 |
|
JOSEF KUČERA
|
Neaktivní
od 14.04.2018
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
53002, 7707681, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1884, nábřeží Závodu míru 1884, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JOSEF KUČERA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
19000, 22546243, Praha 9, Vysočany, Mlékárenská, 713, 4 |
|
JOSEF KUČERA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
19000, 22546243, Praha, Vysočany, Mlékárenská, 713, 4, Mlékárenská 713/4, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Nusle, Pod lázní, 745, 5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
jednatel |
30.05.2013 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ingrid Stirberová
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
22.09.2010 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha 4, Pod lázní, 745, 5 |
|
INGRID STIRBEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
jednatel |
22.09.2010 |
Adresa: |
14000, 21946272, Praha, Nusle, Pod lázní, 745, 5, Pod lázní 745/5, Nusle, 14000 Praha 4 |
|