VLASTIMIL FUČÍK
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
VLASTIMIL FUČÍK
|
Neaktivní
od 12.03.2019
|
jednatel |
26.08.2016 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
MARCEL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
63900, 19121831, Brno, Štýřice, Dvorského, 29, 8 |
|
MARCEL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 26.08.2016
|
jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
63900, 19121831, Brno-město, Brno, Štýřice, Dvorského, 29, 8, Dvorského 29/8, Štýřice, 63900 Brno |
|
Antonín Krčma
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
08.11.2011 |
Adresa: |
67573, 18642543, Třebíč, Kralice nad Oslavou, Pecenov, 271 |
|
Antonín Krčma
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
08.11.2011 |
Adresa: |
67573, 18642543, Třebíč, Kralice nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Pecenov, 271, Pecenov 271, 67573 Kralice nad Oslavou |
|
Ing. Radim Třešňák
|
Neaktivní
od 08.11.2011
|
jednatel |
13.10.2010 |
Adresa: |
29001, 18322433, Poděbrady, Poděbrady III, Lidická, 792, 25 |
|
Ing. Radim Třešňák
|
Neaktivní
od 08.11.2011
|
jednatel |
13.10.2010 |
Adresa: |
29001, 18322433, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Lidická, 792, 25, Lidická 792/25, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|