Ing. JAN ŠMEJKAL
|
Aktivní
|
člen představestva |
11.08.2014 |
Adresa: |
25066, 25676954, Zdiby, Zdiby, Ke Zdibsku, 66 |
|
Ing. JAN ŠMEJKAL
|
Neaktivní
od 28.09.2023
|
člen představestva |
11.08.2014 |
Adresa: |
25066, 25676954, Praha-východ, Zdiby, Zdiby, Ke Zdibsku, 66, Ke Zdibsku 66, 25066 Zdiby |
|
Jaroslav Blecha
|
Neaktivní
od 09.04.2014
|
místopředseda představenstva |
19.04.2011 |
Adresa: |
15500, 22121153, Praha 5, Stodůlky, Trávníčkova, 1771, 19 |
|
Ing. Karel Mach
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
předseda představenstva |
19.04.2011 |
Adresa: |
14300, 21938491, Praha 4, Modřany, Levského, 3193, 23 |
|
Jaroslav Blecha
|
Neaktivní
od 09.04.2014
|
místopředseda představenstva |
19.04.2011 |
Adresa: |
15500, 22121153, Praha, Stodůlky, Trávníčkova, 1771, 19, Trávníčkova 1771/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Karel Mach
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
předseda představenstva |
19.04.2011 |
Adresa: |
14300, 21938491, Praha, Modřany, Levského, 3193, 23, Levského 3193/23, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Karel Mach
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
předseda představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
14300, 21938491, Praha 4, Modřany, Levského, 3193, 23 |
|
Jaroslav Blecha
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
člen představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
15500, 22121153, Praha 5, Stodůlky, Trávníčkova, 1771, 19 |
|
Linda Janatová
|
Neaktivní
od 09.04.2014
|
člen představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
15500, 22121153, Praha 5, Stodůlky, Trávníčkova, 1771, 19 |
|
Ing. Karel Mach
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
předseda představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
14300, 21938491, Praha, Modřany, Levského, 3193, 23, Levského 3193/23, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Jaroslav Blecha
|
Neaktivní
od 19.04.2011
|
člen představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
15500, 22121153, Praha, Stodůlky, Trávníčkova, 1771, 19, Trávníčkova 1771/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Linda Janatová
|
Neaktivní
od 09.04.2014
|
člen představenstva |
31.01.2011 |
Adresa: |
15500, 22121153, Praha, Stodůlky, Trávníčkova, 1771, 19, Trávníčkova 1771/19, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Martin Žižka
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
předseda představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, U Kamýku, 284, 11 |
|
Monika Žižková - Procházková
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
člen představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, U Kamýku, 284, 11 |
|
Martin Beník
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
člen představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
25264, 25976206, Velké Přílepy, Werichova, 992 |
|
MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
předseda představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Monika Žižková - Procházková
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
člen představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Martin Beník
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
člen představenstva |
15.10.2010 |
Adresa: |
25264, 25976206, Praha-západ, Velké Přílepy, Velké Přílepy, Werichova, 992, Werichova 992, 25264 Velké Přílepy |
|