FRANCISCO TEROL LOBELLE
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
Jednatel |
21.10.2021 |
Adresa: |
3059RB, Rotterdam, Brandingdijk 98 |
|
RENÉ MARCEL PIT
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
Jednatel |
21.10.2021 |
Adresa: |
1054BG, Amsterdam, Derde Helmersstraat 6-2B |
|
RENÉ MARCEL PIT
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
Jednatel |
21.10.2021 |
Adresa: |
Amsterdam, Derde Helmersstraat 6-2B, 1054BG, Derde Helmersstraat 6-2B, 1054BG Amsterdam, Nizozemsko |
|
FRANCISCO TEROL LOBELLE
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
Jednatel |
21.10.2021 |
Adresa: |
Rotterdam, Brandingdijk 98, 3059RB, Brandingdijk 98, 3059RB Rotterdam, Nizozemsko |
|
ZDENĚK SCHOPF
|
Neaktivní
od 21.10.2021
|
jednatel |
06.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18493700, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Václava Řezáče, 388 |
|
ZDENĚK SCHOPF
|
Neaktivní
od 21.10.2021
|
jednatel |
06.07.2018 |
Adresa: |
43151, 18493700, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Václava Řezáče, 388, Václava Řezáče 388, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Zdeněk Schopf
|
Neaktivní
od 06.07.2018
|
jednatel |
23.12.2010 |
Adresa: |
43151, 18494901, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pionýrů, 509 |
|
Zdeněk Schopf
|
Neaktivní
od 06.07.2018
|
jednatel |
23.12.2010 |
Adresa: |
43151, 18494901, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Pionýrů, 509, Pionýrů 509, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 23.12.2010
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
18200, 22370421, Praha 8, Frýdlantská, 1314, 15 |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 23.12.2010
|
jednatel |
25.10.2010 |
Adresa: |
18200, 22370421, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1314, 15, Frýdlantská 1314/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|